LUMÍR DRATVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2017 |
Adresa: |
75661, 73515213, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Sladské, 2695 |
|
LUMÍR DRATVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2017 |
Adresa: |
75661, 73515213, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Sladské, 2695, Sladské 2695, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
LUMÍR DRATVA
|
Neaktivní
od 25.03.2017
|
Jednatel |
12.12.2014 |
Adresa: |
75661, 17210747, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská, 1173 |
|
LUMÍR DRATVA
|
Neaktivní
od 25.03.2017
|
Jednatel |
12.12.2014 |
Adresa: |
75661, 17210747, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská, 1173, Travinářská 1173, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ivo Sýkora
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
17215544, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská, 1656 |
|
Lumír Dratva
|
Neaktivní
od 12.12.2014
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
17210747, Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská, 1173 |
|
Ivo Sýkora
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
75661, 17215544, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská, 1656, Meziříčská 1656, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
LUMÍR DRATVA
|
Neaktivní
od 12.12.2014
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
75661, 17210747, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská, 1173, Travinářská 1173, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|