RNDr. PAVEL FORETNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2023 |
Adresa: |
77900, 23319313, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Blažejské náměstí, 97, 7, Blažejské náměstí 97/7, 77900 Olomouc |
|
RNDr. PAVEL FORETNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
77900, 23264772, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na střelnici, 333, 2 |
|
Ing. DAVID FORETNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
78335, 16141334, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, nám. Osvobození, 48, 27 |
|
Ing. DAVID FORETNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
78335, 16141334, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, nám. Osvobození, 48, 27, nám. Osvobození 48/27, 78335 Horka nad Moravou |
|
RNDr. PAVEL FORETNÍK
|
Neaktivní
od 01.11.2023
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
77900, 23264772, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na střelnici, 333, 2, Na střelnici 333/2, Lazce, 77900 Olomouc |
|
DAVID FORETNÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
78335, 16141334, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, nám. Osvobození, 48, 27 |
|
DAVID FORETNÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
78335, 16141334, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, nám. Osvobození, 48, 27, nám. Osvobození 48/27, 78335 Horka nad Moravou |
|
David Foretník
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
06.12.2003 |
Adresa: |
78335, 16141334, Horka nad Moravou, nám. Osvobození, 48/27 |
|
RNDr. Pavel Foretník
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
06.12.2003 |
Adresa: |
77200, 23264772, Olomouc, Lazce, Na Střelnici, 333/2 |
|
DAVID FORETNÍK
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
06.12.2003 |
Adresa: |
78335, 16141334, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, nám. Osvobození, 48, 27, nám. Osvobození 48/27, 78335 Horka nad Moravou |
|
RNDr. PAVEL FORETNÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
06.12.2003 |
Adresa: |
77900, 23264772, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na střelnici, 333, 2, Na střelnici 333/2, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Helena Dočekalová
|
Neaktivní
od 06.12.2003
|
jednatel |
12.03.1998 |
Adresa: |
77400, 3, Olomouc, Olomouc, Aloise Stratila, 23 |
|
Helena Dočekalová
|
Neaktivní
od 06.12.2003
|
jednatel |
12.03.1998 |
Adresa: |
77900, 23318694, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dolní náměstí, 23, 42, Dolní náměstí 23/42, 77900 Olomouc |
|
Helena Dočekalová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
jednatel |
16.03.1995 |
Adresa: |
77900, 23327812, Olomouc, Varšavské nám., 7 |
|
Helena Dočekalová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
jednatel |
16.03.1995 |
Adresa: |
77900, 23327812, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Varšavské nám., 1099, 7, Varšavské nám. 1099/7, 77900 Olomouc |
|