LENKA PIPKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
29.05.2020 |
Adresa: |
13000, 21761329, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25 |
|
LENKA PIPKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
29.05.2020 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MARTINA GALDOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.12.2019 |
Adresa: |
13000, 21761329, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25 |
|
MARTINA GALDOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.12.2019 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
LENKA PIPKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
místopředseda |
02.12.2019 |
Adresa: |
11000, 21709785, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Biskupský dvůr, 1141, 9 |
|
LENKA PIPKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
místopředseda |
02.12.2019 |
Adresa: |
11000, 21709785, Praha, Nové Město, Biskupský dvůr, 1141, 9, Biskupský dvůr 1141/9, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
předseda:Ing. JAN KUBAŇ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
představenstvo |
07.06.2019 |
Adresa: |
28922, 18312560, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Československé armády, 1480, 49 |
|
předseda:Ing. JAN KUBAŇ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
představenstvo |
07.06.2019 |
Adresa: |
28922, 18312560, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Československé armády, 1480, 49, Československé armády 1480/49, 28922 Lysá nad Labem |
|
Martina Galdová
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
člen představenstva |
12.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha 3, Vinohrady, Slezská, 25/1390 |
|
MARTINA GALDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
člen představenstva |
12.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Lenka Pipková
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
místopředseda |
13.02.2001 |
Adresa: |
21761329, Praha 3, Praha 3, Slezská, 25 |
|
Mgr. Lenka Pipková
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
místopředseda |
13.02.2001 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 13.02.2001
|
místopředseda |
27.10.1994 |
Adresa: |
21761329, Praha 3, Slezská, 25 |
|
Mgr. Jiří Mach
|
Neaktivní
od 12.09.2006
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
21761329, Praha 3, Slezská, 25 |
|
předseda:Ing. Jan Kubaň
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
představenstvo |
27.10.1994 |
Adresa: |
21761329, Praha 3, Slezská, 25 |
|
Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 13.02.2001
|
místopředseda |
27.10.1994 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Jiří Mach
|
Neaktivní
od 12.09.2006
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
předseda:Ing. Jan Kubaň
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
představenstvo |
27.10.1994 |
Adresa: |
13000, 21761329, Praha, Vinohrady, Slezská, 1390, 25, Slezská 1390/25, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|