Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Mošnova, 2653/31 |
|
Ing. Jiří Bejček
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
předseda představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Holečkova, 2653/80 |
|
Mgr. Jan Dvořák
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Holečkova, 2652/82 |
|
Ing. Aleš Novák
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
101, 616 Maplecrest Dr., Portland, OR 97219 |
|
Ing. Stanislav Ryšan
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Mošnova, 2653/31 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Bejček
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
předseda představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
15000, 22104321, Praha, Smíchov, Holečkova, 2653, 80, Holečkova 2653/80, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. Jan Dvořák
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
15000, 22104305, Praha, Smíchov, Holečkova, 2652, 82, Holečkova 2652/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Aleš Novák
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
616 Maplecrest Dr., Portland, OR 97219 |
|
Ing. Stanislav Ryšan
|
Neaktivní
od 10.03.2006
|
člen představenstva |
24.04.2003 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jan Gregor
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Holečkova, 2651/84 |
|
Ing. Stanislav Kunt
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Mošnova, 2653/31 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
předseda představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Mošnova, 2653/31 |
|
Ing. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Holečkova, 2652/82 |
|
Ing. Karel Skalický
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
1, Praha 5 - Smíchov, Mošnova, 2653/31 |
|
Ing. Jan Gregor
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
15000, 22104291, Praha, Smíchov, Holečkova, 2651, 84, Holečkova 2651/84, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Stanislav Kunt
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
předseda představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
15000, 22104305, Praha, Smíchov, Holečkova, 2652, 82, Holečkova 2652/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Karel Skalický
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
člen představenstva |
27.04.2002 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Předseda představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
100, Praha 5 - Smíchov, Holečkova 2652/82 |
|
Ing. Jan Gregor
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
100, Praha 5 - Smíchov, Holečkova 2652/82 |
|
Ing. Stanislav Kunt
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
100, Praha 5 - Smíchov, Mošnova 2653/83 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
100, Praha 5 - Smíchov, Mošnova 2653/83 |
|
Ing. Stanislav Ryšan
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
100, Praha 5 - Smíchov, Mošnova 2653/83 |
|
Zdena Horáková
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
100, Praha 5 - Smíchov, Holečkova 2652/82 |
|
Ing. Stanislav Kunt
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Praha 5 - Smíchov, Mošnova 2653/83, Mošnova 2653/83, Praha 5 - Smíchov, Česká republika |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Praha 5 - Smíchov, Mošnova 2653/83, Mošnova 2653/83, Praha 5 - Smíchov, Česká republika |
|
Ing. Stanislav Ryšan
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Praha 5 - Smíchov, Mošnova 2653/83, Mošnova 2653/83, Praha 5 - Smíchov, Česká republika |
|
Ing. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Předseda představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
15000, 22104305, Praha, Smíchov, Holečkova, 2652, 82, Holečkova 2652/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jan Gregor
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
15000, 22104305, Praha, Smíchov, Holečkova, 2652, 82, Holečkova 2652/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Zdena Horáková
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
15000, 22104305, Praha, Smíchov, Holečkova, 2652, 82, Holečkova 2652/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|