Ing. Jan Tupý
|
Neaktivní
od 20.08.2011
|
předseda představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Praha 4, Háje, Mendelova, 542/17 |
|
Ing. Marek Smékal
|
Neaktivní
od 20.08.2011
|
místopředseda představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
14900, 4, Praha 4, Praha 4, Háje, Mendelova, 542/11 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 20.08.2011
|
člen představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542/17 |
|
Ing. Jan Tupý
|
Neaktivní
od 20.08.2011
|
předseda představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Marek Smékal
|
Neaktivní
od 20.08.2011
|
místopředseda představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
542/11, Praha 4, Praha 4, Háje, Mendelova, 14900, Mendelova 542/11, 14900 Praha 4 - Háje, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 20.08.2011
|
člen představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
místopředseda představenstva |
27.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Ing. Emil Dvorský
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
předseda představenstva |
27.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Ing. Jan Tupý
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
člen představenstva |
27.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
místopředseda představenstva |
27.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Emil Dvorský
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
předseda představenstva |
27.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Tupý
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
člen představenstva |
27.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 27.05.2005
|
člen představenstva |
25.01.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 27.05.2005
|
člen představenstva |
25.01.2005 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Libuše Röschelová
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
člen |
26.09.2001 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Valentin Hvížď
|
Neaktivní
od 27.05.2005
|
předseda |
26.09.2001 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Ing. Emil Dvorský
|
Neaktivní
od 27.05.2005
|
místopředseda |
26.09.2001 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Libuše Röschelová
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
člen |
26.09.2001 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Valentin Hvížď
|
Neaktivní
od 27.05.2005
|
předseda |
26.09.2001 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Emil Dvorský
|
Neaktivní
od 27.05.2005
|
místopředseda |
26.09.2001 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Emanuel Hůlka
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
Předseda |
11.09.1998 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Valentin Hvížď
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
místopředseda |
11.09.1998 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Emanuel Hůlka
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
Předseda |
11.09.1998 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Valentin Hvížď
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
místopředseda |
11.09.1998 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Emanuel Hůlka
|
Neaktivní
od 11.09.1998
|
Člen představenstva |
06.08.1998 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Valentin Hvížď
|
Neaktivní
od 11.09.1998
|
Člen představenstva |
06.08.1998 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Ing. Emil Dvorský
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
člen představenstva |
06.08.1998 |
Adresa: |
21818797, Praha 4, Praha 4, Mendelova, 542 |
|
Emanuel Hůlka
|
Neaktivní
od 11.09.1998
|
Člen představenstva |
06.08.1998 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Valentin Hvížď
|
Neaktivní
od 11.09.1998
|
Člen představenstva |
06.08.1998 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Emil Dvorský
|
Neaktivní
od 26.09.2001
|
člen představenstva |
06.08.1998 |
Adresa: |
14900, 21818797, Praha, Háje, Mendelova, 542, 17, Mendelova 542/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
Člen představenstva |
11.11.1994 |
Adresa: |
3, Praha 4, Blažovského, 542 |
|
Petr Vršťala
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
Člen představenstva |
11.11.1994 |
Adresa: |
3, Praha 4, Blažovského, 542 |
|
Jan Marxt
|
Neaktivní
od 14.05.1999
|
Člen představenstva |
11.11.1994 |
Adresa: |
3, Praha 4, Blažovského, 542 |
|
Runa Kluzová
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
Člen představenstva |
11.11.1994 |
Adresa: |
542, Praha 4, Blažovského, Blažovského 542, Praha 4, Česká republika |
|
Petr Vršťala
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
Člen představenstva |
11.11.1994 |
Adresa: |
542, Praha 4, Blažovského, Blažovského 542, Praha 4, Česká republika |
|
Jan Marxt
|
Neaktivní
od 14.05.1999
|
Člen představenstva |
11.11.1994 |
Adresa: |
542, Praha 4, Blažovského, Blažovského 542, Praha 4, Česká republika |
|