KAREL ŠŤÁVA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
15.05.2024 |
Adresa: |
14900, 21842060, Praha, Chodov, V průčelí, 1651, 10, V průčelí 1651/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JIŘÍ MACHÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.01.2023 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
JIŘÍ MACHÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.01.2023 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROMÍRA NEKVINDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAN KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
místopředseda |
31.08.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
JAN KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
místopředseda |
31.08.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
EVA HRAZDÍROVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
místopředseda představenstva |
31.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
EVA HRAZDÍROVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
místopředseda představenstva |
31.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROMÍRA NEKVINDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2024
|
předseda představenstva |
31.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROMÍRA NEKVINDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
Předseda |
17.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
člen |
17.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
JAROMÍRA NEKVINDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
Předseda |
17.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
člen |
17.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
člen |
14.12.2012 |
Adresa: |
14000, 21912777, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
člen |
14.12.2012 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Jaroslav Royt
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
Místopředseda |
27.11.2000 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
JUDr. Jaroslav Royt
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
Místopředseda |
27.11.2000 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Olga Vejsadová
|
Neaktivní
od 27.11.2000
|
Místopředseda |
04.08.1999 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
Helena Horáková
|
Neaktivní
od 14.12.2012
|
Člen |
04.08.1999 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
Jaromíra Nekvindová
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
Předseda |
04.08.1999 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
OLGA VEJSADOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2000
|
Místopředseda |
04.08.1999 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Helena Horáková
|
Neaktivní
od 14.12.2012
|
Člen |
04.08.1999 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROMÍRA NEKVINDOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
Předseda |
04.08.1999 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslava Babková
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
Představenstvo - předseda |
18.01.1995 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
Jiří Dolenský
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
Místopředseda předst. |
18.01.1995 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
Jaromíra Nekvindová
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
Člen předst |
18.01.1995 |
Adresa: |
Praha 4 Michle, Přímětická 1200 |
|
Jaroslava Babková
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
Představenstvo - předseda |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Dolenský
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
Místopředseda předst. |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROMÍRA NEKVINDOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.1999
|
Člen předst |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, 21912777, Praha, Michle, Přímětická, 1200, 46, Přímětická 1200/46, Michle, 14000 Praha 4 |
|