PhDr. Václav Horčička
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
předseda představenstva |
03.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Filip Krutský
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
místopředseda představenstva |
03.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Ing. Petr Pilát
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
člen představenstva |
03.01.2007 |
Adresa: |
14900, 21820945, Praha 4, Kosmická, 756/39 |
|
PhDr. Václav Horčička
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
předseda představenstva |
03.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Filip Krutský
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
místopředseda představenstva |
03.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Petr Pilát
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
člen představenstva |
03.01.2007 |
Adresa: |
14900, 21820945, Praha, Háje, Kosmická, 756, 39, Kosmická 756/39, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Fortýn
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
předseda představenstva |
06.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Nusle, Pod sokolovnou, 693/9 |
|
Hana Velická
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
místopředseda představenstva |
06.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Nusle, Pod sokolovnou, 693/9 |
|
Naďa Šobrová
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
člen představenstva |
06.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Nusle, Pod sokolovnou, 693/9 |
|
Ing. Jan Fortýn
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
předseda představenstva |
06.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Hana Velická
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
místopředseda představenstva |
06.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Naďa Šobrová
|
Neaktivní
od 03.01.2007
|
člen představenstva |
06.09.2005 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Naďa Šobrová
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
místopředseda představenstva |
04.02.2003 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Praha 4, Nusle, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Ing. Petr Pilát
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
člen představenstva |
04.02.2003 |
Adresa: |
14900, 21820945, Praha 4, Praha 4, Kosmická, 756/39 |
|
Mgr. Veronika Ždímalová
|
Neaktivní
od 19.10.2006
|
předseda představenstva |
04.02.2003 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Praha 4, Nusle, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Naďa Šobrová
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
místopředseda představenstva |
04.02.2003 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Petr Pilát
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
člen představenstva |
04.02.2003 |
Adresa: |
14900, 21820945, Praha, Háje, Kosmická, 756, 39, Kosmická 756/39, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Veronika Ždímalová
|
Neaktivní
od 19.10.2006
|
předseda představenstva |
04.02.2003 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Veronika Kubatová
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
Místopředseda |
18.04.2002 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Naděžda Šobrová
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
člen představenstva |
18.04.2002 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Veronika Kubatová
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
Místopředseda |
18.04.2002 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Naděžda Šobrová
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
člen představenstva |
18.04.2002 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Zdeněk Růžička
|
Neaktivní
od 18.04.2002
|
člen představenstva |
04.07.1997 |
Adresa: |
21945772, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Ing. Jan Fortýn
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
předseda představenstva |
04.07.1997 |
Adresa: |
21945772, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Zdeněk Růžička
|
Neaktivní
od 18.04.2002
|
člen představenstva |
04.07.1997 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jan Fortýn
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
předseda představenstva |
04.07.1997 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Vilém Nosál - předseda
|
Neaktivní
od 04.07.1997
|
Představenstvo |
13.03.1995 |
Adresa: |
21945772, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Jarmila Železná
|
Neaktivní
od 04.07.1997
|
Člen představenstva |
13.03.1995 |
Adresa: |
21945772, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Vojtěch Velický
|
Neaktivní
od 18.04.2002
|
Místopředseda |
13.03.1995 |
Adresa: |
21945772, Praha 4, Pod Sokolovnou, 693/9 |
|
Mgr. Vilém Nosál - předseda
|
Neaktivní
od 04.07.1997
|
Představenstvo |
13.03.1995 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jarmila Železná
|
Neaktivní
od 04.07.1997
|
Člen představenstva |
13.03.1995 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Vojtěch Velický
|
Neaktivní
od 18.04.2002
|
Místopředseda |
13.03.1995 |
Adresa: |
14000, 21945772, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 693, 9, Pod sokolovnou 693/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|