Richard Wallace
|
Aktivní
|
předseda družstva |
17.05.2005 |
Adresa: |
21754918, Praha 2, Praha 2, Mánesova, 77 |
|
RICHARD WALLACE
|
Aktivní
|
předseda družstva |
17.05.2005 |
Adresa: |
12000, 21754918, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1563, 77, Mánesova 1563/77, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
William Mark Milburn Jackson
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
Předseda představenstva |
11.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21772720, Praha 3, Praha 3, Štítného, 585/28 |
|
William Mark Milburn Jackson
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
Předseda představenstva |
11.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21772720, Praha, Žižkov, Štítného, 585, 28, Štítného 585/28, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mark Jackson
|
Neaktivní
od 11.04.2001
|
Předseda představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
22653309, Praha 10, Praha 10, Na zájezdu, 20 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Gary Thomas Lever, nar. 7.2.1955
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Michael Charles Hobden, nar. 15.7.1950
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Peter Gordon Blacker, nar. 3.4.1946
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Mark Jackson
|
Neaktivní
od 11.04.2001
|
Předseda představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
10100, 22653309, Praha, Vinohrady, Na zájezdu, 1977, 20, Na zájezdu 1977/20, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Gary Thomas Lever, nar. 7.2.1955
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Michael Charles Hobden, nar. 15.7.1950
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Peter Gordon Blacker, nar. 3.4.1946
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
06.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mark M.W.Jackson
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
místopředseda představenstva |
15.03.1995 |
Adresa: |
22653309, Praha 10, Na zájezdu, 20 |
|
Paul Weston
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
předseda představenstva |
15.03.1995 |
Adresa: |
25206, Davle, Sázava, 90 |
|
Robert Pergl
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
15.03.1995 |
Adresa: |
Beroun 2, Branislavova 1420 |
|
Mark M.W.Jackson
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
místopředseda představenstva |
15.03.1995 |
Adresa: |
10100, 22653309, Praha, Vinohrady, Na zájezdu, 1977, 20, Na zájezdu 1977/20, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Paul Weston
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
předseda představenstva |
15.03.1995 |
Adresa: |
90, Davle, Sázava, 25206, Sázava 90, 25206 Davle, Česká republika |
|
Robert Pergl
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
člen představenstva |
15.03.1995 |
Adresa: |
26601, 5939810, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Branislavova, 1420, 11, Branislavova 1420/11, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|