JAROSLAV MOJŽÍŠ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
předseda družstva |
05.11.2014 |
Adresa: |
14700, 21812667, Hlavní město Praha, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6 |
|
JAROSLAV MOJŽÍŠ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
předseda družstva |
05.11.2014 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JAROSLAV MOJŽÍŠ
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
předseda představenstva |
28.08.2013 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, Braník, V malých domech III, 1555, 6 |
|
JAROSLAV MOJŽÍŠ
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
předseda představenstva |
28.08.2013 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JAROSLAV MOJŽÍŠ
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
předseda představenstva |
05.01.2012 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, Braník, V malých domech III, 1555, 6 |
|
JAROSLAV MOJŽÍŠ
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
předseda představenstva |
05.01.2012 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
předseda představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
14000, 22706810, Praha 4, U Botiče, 1391/5 |
|
Helena Holásková
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
místopředseda představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, Braník, V Malých domech III, 1555/6 |
|
Ing.arch. Dana Parmová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
místopředseda představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, Braník, V Malých domech III, 1555, 6 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
předseda představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
14000, 22706810, Praha, Michle, U Botiče, 1391, 5, U Botiče 1391/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Helena Holásková
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
místopředseda představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing.arch. Dana Parmová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
místopředseda představenstva |
15.12.2010 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Jaroslav Kotland
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
předseda představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, Braník, V Malých domech III, 1555/6 |
|
Helena Holásková
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
místopředseda představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, Braník, V Malých domech III, 1555/6 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
místopředseda představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
14000, 22706810, Praha 4, U Botiče, 1391/5 |
|
Jaroslav Kotland
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
předseda představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Helena Holásková
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
místopředseda představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
místopředseda představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
14000, 22706810, Praha, Michle, U Botiče, 1391, 5, U Botiče 1391/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Kotland
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
předseda představenstva |
03.11.2004 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, V malých domech III, 1555/6 |
|
Helena Holásková
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
místopředseda představenstva |
03.11.2004 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha 4, V malých domech III, 1555/6 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
místopředseda představenstva |
03.11.2004 |
Adresa: |
14000, 22706810, Praha 4, U Botiče, 1391/5 |
|
Jaroslav Kotland
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
předseda představenstva |
03.11.2004 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Helena Holásková
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
místopředseda představenstva |
03.11.2004 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
místopředseda představenstva |
03.11.2004 |
Adresa: |
14000, 22706810, Praha, Michle, U Botiče, 1391, 5, U Botiče 1391/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ing.arch. Miloš Parma
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Místopředseda družstva |
15.07.1999 |
Adresa: |
Praha 4 - Braník, V malých domech III/1555 |
|
Ing.arch. Miloš Parma
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Místopředseda družstva |
15.07.1999 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. František Háva
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
Místopředseda družstva |
18.04.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Braník, V malých domech III/1555 |
|
Jaroslav Samec
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Předseda družstva |
18.04.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Braník, V malých domech III/1555 |
|
ing. Petr Krejčí
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Místopředseda družstva |
18.04.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Braník, V malých domech III/1555 |
|
ing. František Háva
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
Místopředseda družstva |
18.04.1995 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Jaroslav Samec
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Předseda družstva |
18.04.1995 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. Petr Krejčí
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Místopředseda družstva |
18.04.1995 |
Adresa: |
14700, 21812667, Praha, Braník, V malých domech III, 1555, 6, V malých domech III 1555/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|