Mgr. THOMAS BÖCK
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
Graz, Charlottendorfgasse 23 |
|
Mgr. THOMAS BÖCK
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
Graz, Charlottendorfgasse 23, Charlottendorfgasse 23, Graz, Rakousko |
|
Ing. Kamila Steinbauerová
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
16.02.2011 |
Adresa: |
17100, 26664721, Praha 7, Jiřího Jandy, 786, 1 |
|
Ing. Kamila Steinbauerová
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
jednatel |
16.02.2011 |
Adresa: |
17100, 26664721, Praha, Troja, Jiřího Jandy, 786, 1, Jiřího Jandy 786/1, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 16.02.2011
|
Jednatel |
27.04.2005 |
Adresa: |
25168, 26285126, Praha-východ, Radějovice, 72 |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 16.02.2011
|
Jednatel |
27.04.2005 |
Adresa: |
25168, 26285126, Praha-východ, Radějovice, Radějovice, 72, č.p. 72, 25168 Radějovice |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 27.04.2005
|
Jednatel |
28.11.2001 |
Adresa: |
25170, 17576342, Praha-východ, Čestlice, Velká ulička, 182 |
|
Mgr. Thomas Böck
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
Jednatel |
28.11.2001 |
Adresa: |
Graz, Charlottendorfgasse 23 |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 27.04.2005
|
Jednatel |
28.11.2001 |
Adresa: |
25101, 17576342, Praha-východ, Čestlice, Čestlice, Velká ulička, 182, Velká ulička 182, 25101 Čestlice |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
Jednatel |
23.03.1999 |
Adresa: |
6538088, Praha-západ, Průhonice, K dálnici, 439 |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 28.11.2001
|
Jednatel |
23.03.1999 |
Adresa: |
25243, 6538088, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, K Dálnici, 439, K Dálnici 439, 25243 Průhonice |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 23.03.1999
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
Praha 4, Michelská, 78 |
|
Rosina Pusch
|
Neaktivní
od 23.03.1999
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
78, Praha 4, Michelská, Michelská 78, Praha 4, Česká republika |
|