NADĚŽDA VICANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
67571, 18799850, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám., 104 |
|
NADĚŽDA VICANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
67571, 18799850, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám., 104, Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|
NADĚŽDA VICANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
67571, 18803709, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Nad Statkem, 489 |
|
NADĚŽDA VICANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
67571, 18803709, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Nad Statkem, 489, Nad Statkem 489, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|
Naděžda Vicanová
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
jednatel |
26.09.2011 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Husova, 165/5 |
|
Naděžda Vicanová
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
jednatel |
26.09.2011 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Naděžda Taláková
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
18803709, Náměšť nad Oslavou, Nad Statkem, 489 |
|
Naděžda Taláková
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
67571, 18803709, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Nad Statkem, 489, Nad Statkem 489, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|
Lukáš Kučera
|
Neaktivní
od 20.07.2002
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
391956, Křenovice, Brněnská, 145 |
|
Lukáš Kučera
|
Neaktivní
od 20.07.2002
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
68352, 391956, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Brněnská, 145, Brněnská 145, 68352 Křenovice |
|
Václav Pergler
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
22310525, Praha 7, Plynární, 4 |
|
Václav Pergler
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
17000, 22310525, Praha, Holešovice, Plynární, 1364, 4, Plynární 1364/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. Vlasta Šedivcová
|
Neaktivní
od 28.07.1997
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
21717320, Praha 1, Řetězová, 8 |
|
MUDr. Vlasta Šedivcová
|
Neaktivní
od 28.07.1997
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
11000, 21717320, Praha, Staré Město, Řetězová, 245, 8, Řetězová 245/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|