Jan Karban
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
18100, 22320164, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Katovická, 407, 12 |
|
Jan Karban
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
18100, 22320164, Praha, Bohnice, Katovická, 407, 12, Katovická 407/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2013 |
Adresa: |
19300, 22435271, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 578, 68 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2013 |
Adresa: |
19300, 22435271, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 578, 68, Běchorská 578/68, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Pavel Kučera
|
Neaktivní
od 21.11.2013
|
jednatel |
21.11.2002 |
Adresa: |
19000, 22435271, Praha 9, Praha 9, Běchorská, 578 |
|
Jan Karban
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
jednatel |
21.11.2002 |
Adresa: |
18000, 22320164, Praha 8, Praha 8, Katovická, 407 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 21.11.2013
|
jednatel |
21.11.2002 |
Adresa: |
19300, 22435271, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 578, 68, Běchorská 578/68, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jan Karban
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
jednatel |
21.11.2002 |
Adresa: |
18100, 22320164, Praha, Bohnice, Katovická, 407, 12, Katovická 407/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Josef Novotný
|
Neaktivní
od 21.11.2002
|
jednatel |
02.02.1999 |
Adresa: |
22242490, Praha 6, Praha 6, Ciolkovského, 856/4 |
|
JUDr. Josef Novotný
|
Neaktivní
od 21.11.2002
|
jednatel |
02.02.1999 |
Adresa: |
16100, 22242490, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 856, 4, Ciolkovského 856/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Blanka Bešťáková
|
Neaktivní
od 02.02.1999
|
jednatel |
20.01.1998 |
Adresa: |
22242414, Praha 6, Praha 6, Vlastina, 848 |
|
Blanka Bešťáková
|
Neaktivní
od 02.02.1999
|
jednatel |
20.01.1998 |
Adresa: |
16100, 22242414, Praha, Ruzyně, Vlastina, 848, 38, Vlastina 848/38, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Tomáš Loukotka
|
Neaktivní
od 20.01.1998
|
jednatel |
13.11.1997 |
Adresa: |
Praha 1O, Kozácká, 1/236 |
|
ing. Jaromír Michl
|
Neaktivní
od 02.02.1999
|
jednatel |
13.11.1997 |
Adresa: |
22242414, Praha 6, Praha 6, Vlastina, 848 |
|
Tomáš Loukotka
|
Neaktivní
od 20.01.1998
|
jednatel |
13.11.1997 |
Adresa: |
10100, 22657045, Praha, Vršovice, Kozácká, 236, 1, Kozácká 236/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. Jaromír Michl
|
Neaktivní
od 02.02.1999
|
jednatel |
13.11.1997 |
Adresa: |
16100, 22242414, Praha, Ruzyně, Vlastina, 848, 38, Vlastina 848/38, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Tomáš Loukotka
|
Neaktivní
od 25.09.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
22657045, Praha 10, Praha 10, Kozácká, 1 |
|
Stanislav Kubát
|
Neaktivní
od 25.09.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
21787166, Praha 3, Praha 3, Lucemburská, 36 |
|
Tomáš Farský
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
22279725, Praha 6, Praha 6, U Zvoničky, 4 |
|
Jan Bradáč
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Patočkova, 20 |
|
Tomáš Loukotka
|
Neaktivní
od 25.09.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
10100, 22657045, Praha, Vršovice, Kozácká, 236, 1, Kozácká 236/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Stanislav Kubát
|
Neaktivní
od 25.09.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
13000, 21787166, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1831, 36, Lucemburská 1831/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Farský
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
16200, 22279725, Praha, Veleslavín, U Zvoničky, 12, 4, U Zvoničky 12/4, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jan Bradáč
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
16900, 22267344, Praha, Střešovice, Patočkova, 978, 20, Patočkova 978/20, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Tomáš Farský
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
22279725, Praha 6, U Zvoničky, 4 |
|
Jan Bradáč
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
Praha 6, Patočkova, 20 |
|
Tomáš Loukotka
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
22657045, Praha 10, Kozácká, 1 |
|
Stanislav Kubát
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
21787166, Praha 3, Lucemburská, 36 |
|
Tomáš Farský
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
16200, 22279725, Praha, Veleslavín, U Zvoničky, 12, 4, U Zvoničky 12/4, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jan Bradáč
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
16900, 22267344, Praha, Střešovice, Patočkova, 978, 20, Patočkova 978/20, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Tomáš Loukotka
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
10100, 22657045, Praha, Vršovice, Kozácká, 236, 1, Kozácká 236/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Stanislav Kubát
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
13000, 21787166, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1831, 36, Lucemburská 1831/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|