Ing. Pavol Gajdoš
|
Neaktivní
od 12.08.2013
|
jednatel |
19.03.2003 |
Adresa: |
15000, 22733795, Praha 5, Mozartova, č.p. 1 |
|
Ing. Pavol Gajdoš
|
Neaktivní
od 12.08.2013
|
jednatel |
19.03.2003 |
Adresa: |
15000, 22733795, Praha, Smíchov, Mozartova, 261, 1, Mozartova 261/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Pavol Gajdoš
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
14000, 1, Praha 4 - Bráník, Zelinářská, 20/600 |
|
Ing. Pavol Gajdoš
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
14700, 21802823, Praha, Braník, Zelinářská, 600, 20, Zelinářská 600/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Matthew Trilling
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
15500, 1, Praha 5 - Stodůlky, Mládí, 786 |
|
Matthew Trilling
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
15500, 22116591, Praha, Stodůlky, Mládí, 786, 18, Mládí 786/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Egon Vedrödy
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
jednatel |
27.11.1996 |
Adresa: |
3, Nymburk, Nymburk, Šeříkova, 2130 |
|
Egon Vedrödy
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
jednatel |
27.11.1996 |
Adresa: |
28802, 1232282, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Šeříková, 2130, Šeříková 2130, 28802 Nymburk |
|
Egon Vedrödy
|
Neaktivní
od 27.11.1996
|
jednatel |
03.07.1996 |
Adresa: |
3, Nymburk, Nymburk, Šeříkova, 2130 |
|
Egon Vedrödy
|
Neaktivní
od 27.11.1996
|
jednatel |
03.07.1996 |
Adresa: |
28802, 1232282, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Šeříková, 2130, Šeříková 2130, 28802 Nymburk |
|
Egon Vedrödy
|
Neaktivní
od 03.07.1996
|
jednatel |
11.10.1994 |
Adresa: |
22017135, Praha 5, K rovinám, 538 |
|
Egon Vedrödy
|
Neaktivní
od 03.07.1996
|
jednatel |
11.10.1994 |
Adresa: |
15800, 22017135, Praha, Jinonice, K rovinám, 538, 17, K rovinám 538/17, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|