LUKÁŠ MRLINA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21725420, Praha, Staré Město, Dušní, 905, 4 |
|
LUKÁŠ MRLINA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21725420, Praha, Staré Město, Dušní, 905, 4, Dušní 905/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
STANISLAV PROŠEK
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
19000, 22499521, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, U skládky, 1470, 7 |
|
STANISLAV PROŠEK
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
19000, 22499521, Praha, Libeň, U skládky, 1470, 7, U skládky 1470/7, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Stanislav Prošek
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
19.11.2010 |
Adresa: |
13000, 21783845, Praha 3, Jeseniova, 1576, 120 |
|
Stanislav Prošek
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
19.11.2010 |
Adresa: |
13000, 21783845, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1576, 120, Jeseniova 1576/120, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Magda Přibylová
|
Neaktivní
od 19.11.2010
|
jednatel |
21.03.2005 |
Adresa: |
17000, 22309926, Praha 7, Holešovice, U Uranie, 1323/17 |
|
Magda Přibylová
|
Neaktivní
od 19.11.2010
|
jednatel |
21.03.2005 |
Adresa: |
17000, 22309926, Praha, Holešovice, U Uranie, 1323, 17, U Uranie 1323/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Rostislav Senjuk
|
Neaktivní
od 21.03.2005
|
jednatel |
10.10.1994 |
Adresa: |
24589888, Plzeň, V zápolí, 24 |
|
Ing. Rostislav Senjuk
|
Neaktivní
od 21.03.2005
|
jednatel |
10.10.1994 |
Adresa: |
31200, 24589888, Plzeň-město, Plzeň, Újezd, V Zápolí, 435, 24, V Zápolí 435/24, Újezd, 31200 Plzeň |
|