Mgr. JAROSLAV KOLOUŠEK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22180290, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 617, 28 |
|
Mgr. JAROSLAV KOLOUŠEK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22180290, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 617, 28, Rooseveltova 617/28, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ PROKEŠ
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
jednatel |
26.04.2014 |
Adresa: |
78316, 25779109, Dolany, Dolany, 556 |
|
Ing. JIŘÍ PROKEŠ
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
jednatel |
26.04.2014 |
Adresa: |
78316, 25779109, Olomouc, Dolany, Dolany, 556, č.p. 556, 78316 Dolany |
|
Ing. Jiří Prokeš
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
jednatel |
11.05.2010 |
Adresa: |
78316, 25779109, Dolany, 556 |
|
Ing. JIŘÍ PROKEŠ
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
jednatel |
11.05.2010 |
Adresa: |
78316, 25779109, Olomouc, Dolany, Dolany, 556, č.p. 556, 78316 Dolany |
|
Mgr. Jaroslav Koloušek
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
22180290, Praha 6, Rooseveltova, 28/617 |
|
Mgr. JAROSLAV KOLOUŠEK
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
16000, 22180290, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 617, 28, Rooseveltova 617/28, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Zuzana Bezdíčková
|
Neaktivní
od 03.04.1996
|
jednatel |
11.10.1994 |
Adresa: |
18000, 22395199, Praha 8, Česákova, 424/6 |
|
Zuzana Bezdíčková
|
Neaktivní
od 03.04.1996
|
jednatel |
11.10.1994 |
Adresa: |
18200, 22395199, Praha, Střížkov, Česákova, 424, 6, Česákova 424/6, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|