JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
18600, 78506824, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 694, 102 |
|
JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
18600, 78506824, Praha, Karlín, Sokolovská, 694, 102, Sokolovská 694/102, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. PETR JABUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2015 |
Adresa: |
67401, 24332623, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1011 |
|
Ing. PETR JABUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2015 |
Adresa: |
67401, 24332623, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1011, Javorová 1011, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
17000, 22311955, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Osadní, 1466, 3 |
|
JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
17000, 22311955, Praha, Holešovice, Osadní, 1466, 3, Osadní 1466/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
67401, 25409280, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1034 |
|
JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
67401, 25409280, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1034, Javorová 1034, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
JUDr. Robert Mrázik
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
11.05.2006 |
Adresa: |
67401, 25409280, Třebíč, Javorová, 1034 |
|
JUDr. ROBERT MRÁZIK
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
11.05.2006 |
Adresa: |
67401, 25409280, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1034, Javorová 1034, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
ing. Zdeněk Žilka
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
jednatel |
27.11.2002 |
Adresa: |
67401, 24332631, Třebíč, Třebíč, Javorová, 1012 |
|
ing. Petr Jaburek
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
27.11.2002 |
Adresa: |
67401, 18750851, Třebíč, Třebíč, Kmochova, 191 |
|
ing. Zdeněk Žilka
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
jednatel |
27.11.2002 |
Adresa: |
67401, 24332631, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1012, Javorová 1012, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
ing. Petr Jaburek
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
27.11.2002 |
Adresa: |
67401, 18750851, Třebíč, Třebíč, Týn, Kmochova, 191, 71, Kmochova 191/71, Týn, 67401 Třebíč |
|
Ladislav Trojan
|
Neaktivní
od 27.11.2002
|
Jednatel |
18.04.1995 |
Adresa: |
14700, 22716009, Praha 4, V Zátiší, 20/500 |
|
Ladislav Trojan
|
Neaktivní
od 27.11.2002
|
Jednatel |
18.04.1995 |
Adresa: |
14700, 22716009, Praha, Hodkovičky, V Zátiší, 500, 20, V Zátiší 500/20, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Ladislav Trojan
|
Neaktivní
od 18.04.1995
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
21928479, Praha 4, Malá Tyršovka, 13 |
|
Ladislav Trojan
|
Neaktivní
od 18.04.1995
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
14300, 21928479, Praha, Modřany, Malá Tyršovka, 1178, 13, Malá Tyršovka 1178/13, Modřany, 14300 Praha 4 |
|