MIROSLAV JANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
16000, 71741666, Praha, Dejvice, Paťanka, 2612, 7 |
|
MIROSLAV JANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
16000, 71741666, Praha, Dejvice, Paťanka, 2612, 7, Paťanka 2612/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MIROSLAV JANDA
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
11.04.2021 |
Adresa: |
27306, 14445883, Kladno, Libušín, Libušín, Františka Brzáka, 638 |
|
MIROSLAV JANDA
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
11.04.2021 |
Adresa: |
27306, 14445883, Kladno, Libušín, Libušín, Františka Brzáka, 638, Františka Brzáka 638, 27306 Libušín |
|
Miroslav Janda
|
Neaktivní
od 11.04.2021
|
jednatel |
19.07.2007 |
Adresa: |
27306, 14445883, Kladno, Libušín, Františka Brzáka, 638 |
|
MIROSLAV JANDA
|
Neaktivní
od 11.04.2021
|
jednatel |
19.07.2007 |
Adresa: |
27306, 14445883, Kladno, Libušín, Libušín, Františka Brzáka, 638, Františka Brzáka 638, 27306 Libušín |
|
Zdeněk Řanda
|
Neaktivní
od 27.02.2001
|
jednatel |
28.05.1996 |
Adresa: |
16000, 22218858, Praha 6, Praha 6, U kolejí, 13 |
|
Milan Šperk
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
Jednatel |
28.05.1996 |
Adresa: |
27204, Kladno, Kladno, Vítězslava Nezvala, 755 |
|
Zdeněk Řanda
|
Neaktivní
od 27.02.2001
|
jednatel |
28.05.1996 |
Adresa: |
16100, 22218858, Praha, Liboc, U kolejí, 207, 13, U kolejí 207/13, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Milan Šperk
|
Neaktivní
od 19.07.2007
|
Jednatel |
28.05.1996 |
Adresa: |
755, Kladno, Kladno, Vítězslava Nezvala, 27204, Vítězslava Nezvala 755, 27204 Kladno, okres: Kladno, Česká republika |
|
Ing. Hynek Luňák
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
2309793, Vrchlabí, Lánovská, 963 |
|
Ing. Hynek Luňák
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
54301, 2309793, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Lánovská, 963, Lánovská 963, 54301 Vrchlabí |
|