Zdeněk Neckář
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
Jednatel |
26.04.2000 |
Adresa: |
58601, 12348112, Jihlava, Jihlava, Mahlerova, 10 |
|
Zdeněk Neckář
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
Jednatel |
26.04.2000 |
Adresa: |
58601, 12348112, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mahlerova, 1907, 10, Mahlerova 1907/10, 58601 Jihlava |
|
Jaroslav Durec
|
Neaktivní
od 26.04.2000
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
54372, 2392500, Trutnov, Rudník, 308 |
|
Jaroslav Durec
|
Neaktivní
od 26.04.2000
|
Jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
54372, 2392500, Trutnov, Rudník, Rudník, 308, č.p. 308, 54372 Rudník |
|
Ing. Věra Tauberová
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
jednatel |
22.03.1995 |
Adresa: |
100, Teplice v Čechách, Americká 1606/11 |
|
Ing. Věra Tauberová
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
jednatel |
22.03.1995 |
Adresa: |
41501, 20263881, Teplice, Teplice, Teplice, Americká, 1606, 11, Americká 1606/11, 41501 Teplice |
|
ing. Karel Šebek
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
Jednatel |
21.11.1994 |
Adresa: |
100, Jindřichův Hradec, Vajgar 552/III. |
|
Miroslav Šťáva
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
Jednatel |
21.11.1994 |
Adresa: |
3, Kamenice nad Lipou, Za kulturním domem, čp. 630 |
|
ing. Karel Tauber
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
Jednatel |
21.11.1994 |
Adresa: |
999999999, Číměř, čp. 33 |
|
ing. Karel Šebek
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
Jednatel |
21.11.1994 |
Adresa: |
37701, 14807149, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 552, sídliště Vajgar 552, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Miroslav Šťáva
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
Jednatel |
21.11.1994 |
Adresa: |
čp. 630, Kamenice nad Lipou, Za kulturním domem, Za kulturním domem čp. 630, Kamenice nad Lipou, Česká republika |
|
ing. Karel Tauber
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
Jednatel |
21.11.1994 |
Adresa: |
čp. 33, Číměř, Číměř čp. 33, Česká republika |
|