Marie Veisová
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
12.01.2007 |
Adresa: |
37341, 16514050, Pištín, Češnovice, 70 |
|
Pavel Veis
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
12.01.2007 |
Adresa: |
37341, 16514050, Pištín, Češnovice, 70 |
|
Marie Veisová
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
12.01.2007 |
Adresa: |
37341, 16514050, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 70, Češnovice 70, 37341 Pištín |
|
Pavel Veis
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
12.01.2007 |
Adresa: |
37341, 16514050, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 70, Češnovice 70, 37341 Pištín |
|
Ivana Šlapáková
|
Neaktivní
od 05.08.1997
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 23366851, České Budějovice, Kostelní, 46 |
|
Bohumil Šlapák
|
Neaktivní
od 05.08.1997
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 23366851, České Budějovice, Kostelní, 46 |
|
Pavel Veis
|
Neaktivní
od 12.01.2007
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 999999999, České Budějovice, J. Plachty, 13 |
|
Marie Veisová
|
Neaktivní
od 12.01.2007
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 999999999, České Budějovice, J. Plachty, 13 |
|
Ivana Šlapáková
|
Neaktivní
od 05.08.1997
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 23366851, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Kostelní, 942, 46, Kostelní 942/46, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Bohumil Šlapák
|
Neaktivní
od 05.08.1997
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 23366851, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Kostelní, 942, 46, Kostelní 942/46, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Pavel Veis
|
Neaktivní
od 12.01.2007
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 23376953, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, J. Plachty, 2111, 13, J. Plachty 2111/13, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Marie Veisová
|
Neaktivní
od 12.01.2007
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
37004, 23376953, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, J. Plachty, 2111, 13, J. Plachty 2111/13, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|