PŘEMYSL SOCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2013 |
Adresa: |
53303, 13145941, Dašice, Dašice, náměstí T. G. Masaryka, 41 |
|
PŘEMYSL SOCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2013 |
Adresa: |
53303, 13145941, Pardubice, Dašice, Dašice, náměstí T. G. Masaryka, 41, náměstí T. G. Masaryka 41, 53303 Dašice |
|
Ivo Nikl
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
Jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
56601, Vysoké Mýto, Choceňská, 391/III |
|
Ing. Přemysl Socha
|
Neaktivní
od 06.05.2013
|
Jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
53303, 13148371, Dašice, Jungmannova, 297 |
|
Ivo Nikl
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
Jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
56601, 5705088, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Choceňská, 391, Choceňská 391, Choceňské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
Ing. Přemysl Socha
|
Neaktivní
od 06.05.2013
|
Jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
53303, 13148371, Pardubice, Dašice, Dašice, Jungmannova, 297, Jungmannova 297, 53303 Dašice |
|
František Drapák
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
Jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
7791178, Pardubice, Na drážce, 1566 |
|
František Drapák
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
Jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
53003, 7791178, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce, 1566, Na Drážce 1566, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Filip Drapák
|
Neaktivní
od 09.06.1995
|
jednatel |
02.11.1994 |
Adresa: |
7791178, Pardubice, Na drážce, 1566 |
|
Vladimír Hábl
|
Neaktivní
od 12.04.1996
|
jednatel |
02.11.1994 |
Adresa: |
17796601, Ústí nad Labem, Brožíkova, 1 |
|
Ing. Kateřina Kocianová
|
Neaktivní
od 12.04.1996
|
jednatel |
02.11.1994 |
Adresa: |
22306994, Praha 7, Veverkova, 1 |
|
Ing. Filip Drapák
|
Neaktivní
od 09.06.1995
|
jednatel |
02.11.1994 |
Adresa: |
53003, 7791178, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce, 1566, Na Drážce 1566, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Vladimír Hábl
|
Neaktivní
od 12.04.1996
|
jednatel |
02.11.1994 |
Adresa: |
40001, 17796601, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Brožíkova, 133, 1, Brožíkova 133/1, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Kateřina Kocianová
|
Neaktivní
od 12.04.1996
|
jednatel |
02.11.1994 |
Adresa: |
17000, 22306994, Praha, Holešovice, Veverkova, 1101, 1, Veverkova 1101/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|