Mgr. KLÁRA ŘEHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
77900, 23273828, Olomouc, Olomouc, Neředín, Politických vězňů, 737, 1b |
|
Mgr. KLÁRA ŘEHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
77900, 23273828, Olomouc, Olomouc, Neředín, Politických vězňů, 737, 1b, Politických vězňů 737/1b, Neředín, 77900 Olomouc |
|
ing JAROSLAV KRPEC
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
25.10.2017 |
Adresa: |
77900, 23273828, Olomouc, Olomouc, Neředín, Politických vězňů, 737, 1b |
|
ing JAROSLAV KRPEC
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
25.10.2017 |
Adresa: |
77900, 23273828, Olomouc, Olomouc, Neředín, Politických vězňů, 737, 1b, Politických vězňů 737/1b, Neředín, 77900 Olomouc |
|
ing JAROSLAV KRPEC
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
78353, 25471830, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Ohrada, 816 |
|
ing JAROSLAV KRPEC
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
78353, 25471830, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Ohrada, 816, Ohrada 816, 78353 Velká Bystřice |
|
ing Jaroslav Krpec
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
29.11.2004 |
Adresa: |
78353, 25471830, Velká Bystřice, Ohrada, 816 |
|
ing JAROSLAV KRPEC
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
29.11.2004 |
Adresa: |
78353, 25471830, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Ohrada, 816, Ohrada 816, 78353 Velká Bystřice |
|
Marie Charlotte Hisinger, nar. 14.5.1963
|
Neaktivní
od 11.10.2000
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, Úvoz, 10/67 |
|
ing Jaroslav Krpec
|
Neaktivní
od 29.11.2004
|
jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
78371, Olomouc - Holice, U cukrovaru, 20 |
|
Marie Charlotte Hisinger, nar. 14.5.1963
|
Neaktivní
od 11.10.2000
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
10/67, Praha 1, Praha 1, Úvoz, Úvoz 10/67, Praha 1, okres: Praha 1, Česká republika |
|
ing Jaroslav Krpec
|
Neaktivní
od 29.11.2004
|
jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
77900, 23246511, Olomouc, Olomouc, Holice, U cukrovaru, 607, 20, U cukrovaru 607/20, Holice, 77900 Olomouc |
|
Marie Charlotte Hisinger, nar. 14.5.1963
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
Jednatel |
12.08.1997 |
Adresa: |
21719977, Praha 1, Praha 1, Vejvodova, 6 |
|
Marie Charlotte Hisinger, nar. 14.5.1963
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
Jednatel |
12.08.1997 |
Adresa: |
11000, 21719977, Praha, Staré Město, Vejvodova, 444, 6, Vejvodova 444/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Marie Charlotte Hisinger
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
23.05.1995 |
Adresa: |
15000, 22080414, Praha 5, Vodní, 7 |
|
Lynne D. Houle
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
23.05.1995 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Hradecká 6A |
|
Marie Charlotte Hisinger
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
23.05.1995 |
Adresa: |
15000, 22080414, Praha, Smíchov, Vodní, 567, 7, Vodní 567/7, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Lynne D. Houle
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
23.05.1995 |
Adresa: |
13000, 21759499, Praha, Vinohrady, Hradecká, 105, 6a, Hradecká 105/6a, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Lynne D.Houle
|
Neaktivní
od 23.05.1995
|
jednatel |
03.11.1994 |
Adresa: |
30150, Plzeň, Anglické nábřeží, 12 |
|
Lynne D.Houle
|
Neaktivní
od 23.05.1995
|
jednatel |
03.11.1994 |
Adresa: |
30100, 24545805, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Anglické nábřeží, 1697, 12, Anglické nábřeží 1697/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|