PhDr. LADISLAV PECHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2024 |
Adresa: |
39601, 8908656, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Poděbradova, 868, Poděbradova 868, 39601 Humpolec |
|
PhDr. LADISLAV PECHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22077138, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zubatého, 269, 1 |
|
JINDŘICH TICHOTA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
18100, 22330259, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Strážnická, 405, 12 |
|
JINDŘICH TICHOTA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
18100, 22330259, Praha, Čimice, Strážnická, 405, 12, Strážnická 405/12, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
PhDr. LADISLAV PECHÁČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
Jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22077138, Praha, Smíchov, Zubatého, 269, 1, Zubatého 269/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JINDŘICH TICHOTA
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
27.01.2015 |
Adresa: |
18100, 22330259, Praha, Čimice, Strážnická, 12 |
|
JINDŘICH TICHOTA
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
27.01.2015 |
Adresa: |
18100, 22330259, Praha, Čimice, Strážnická, 405, 12, Strážnická 405/12, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
PhDr. Ladislav Pecháček
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
Jednatel |
30.03.2001 |
Adresa: |
15000, 22077138, Praha 5, Praha 5, Zubatého, 1 |
|
PhDr. LADISLAV PECHÁČEK
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
Jednatel |
30.03.2001 |
Adresa: |
15000, 22077138, Praha, Smíchov, Zubatého, 269, 1, Zubatého 269/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PhDr. Ladislav Pecháček
|
Neaktivní
od 30.03.2001
|
Jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
22668608, Praha 10, Karpatská, 12 |
|
JUDr. Václav Medek
|
Neaktivní
od 27.01.2015
|
Jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
22029362, Praha 5, Černochova, 1072 |
|
PhDr. Ladislav Pecháček
|
Neaktivní
od 30.03.2001
|
Jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
10000, 22668608, Praha, Vršovice, Karpatská, 1163, 12, Karpatská 1163/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Václav Medek
|
Neaktivní
od 27.01.2015
|
Jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
15800, 22029362, Praha, Košíře, Černochova, 1072, 5, Černochova 1072/5, Košíře, 15800 Praha 5 |
|