MAXIMILIAN ADAM SKALA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2022 |
Adresa: |
13000, 21762244, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Laubova, 1709, 5 |
|
MAXIMILIAN ADAM SKALA
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
Jednatel |
10.06.2022 |
Adresa: |
13000, 21762244, Praha, Vinohrady, Laubova, 1709, 5, Laubova 1709/5, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mag. MARKUS PRIESTER
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
jednatel |
04.12.2019 |
Adresa: |
A4451, Garsten, Lahrndorfer Strasse 44 |
|
Mag. MARKUS PRIESTER
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
jednatel |
04.12.2019 |
Adresa: |
Garsten, Lahrndorfer Strasse 44, A4451, Lahrndorfer Strasse 44, A4451 Garsten, Rakousko |
|
Ing. RADOSLAV RAŠKA
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
jednatel |
30.10.2014 |
Adresa: |
17000, 22307885, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1168, 24 |
|
Ing. Radoslav Raška
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
jednatel |
30.10.2014 |
Adresa: |
17000, 22307885, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1168, 24, Heřmanova 1168/24, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Franz Priester
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
jednatel |
27.11.2000 |
Adresa: |
22307885, Praha 7, Praha 7, Heřmanova, 1168/24 |
|
Franz Priester
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
jednatel |
27.11.2000 |
Adresa: |
17000, 22307885, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1168, 24, Heřmanova 1168/24, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Radoslav Raška
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
21847592, Praha 4, Hrdličkova, 2204/9 |
|
Ing. Radoslav Raška
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
14800, 21847592, Praha, Chodov, Hrdličkova, 2204, 9, Hrdličkova 2204/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|