Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 09.03.2004
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
Praha 3-Žižkov, Koněvova, 8/67 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 09.03.2004
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
13000, 21767246, Praha, Žižkov, Koněvova, 8, 67, Koněvova 8/67, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Hynek Rödl
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
02.10.1998 |
Adresa: |
21726345, Praha 1, Praha 1, Konviktská, 998/15 |
|
Hynek Rödl
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
02.10.1998 |
Adresa: |
11000, 21726345, Praha, Staré Město, Konviktská, 998, 15, Konviktská 998/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Martin Ráž
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
21718938, Praha 1, Praha 1, Martinská, 2 |
|
Martin Ráž
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
11000, 21718938, Praha, Staré Město, Martinská, 360, 2, Martinská 360/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Josef Fanfulík
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
21804524, Praha 4, Na Mlejnku, 14 |
|
Gabriela Rážová
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
21718938, Praha 1, Martinská, 2 |
|
Josef Fanfulík
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
14700, 21804524, Praha, Braník, Na Mlejnku, 766, 14, Na Mlejnku 766/14, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Gabriela Rážová
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
01.12.1994 |
Adresa: |
11000, 21718938, Praha, Staré Město, Martinská, 360, 2, Martinská 360/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|