Ing. PETR PALATKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.04.2023 |
Adresa: |
14900, 21847738, Praha, Chodov, Čenětická, 2218, 2, Čenětická 2218/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JOSEF PALATKA
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21796149, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9 |
|
Ing. JOSEF PALATKA
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9, Luční 2611/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Josef Palatka
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
07.06.2000 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha 3, Praha 3, Luční, 9/2611 |
|
Ing. JOSEF PALATKA
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
07.06.2000 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9, Luční 2611/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
18200, 22368574, Praha 8, Famfulíkova, 12/1134 |
|
Mgr. Petr Novotný
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
12000, 21727881, Praha 2, Na Zderaze, 11/266 |
|
ing. Eliška Palatková
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
21796149, Praha 3, Luční, 9/2611 |
|
ing. Petr Palatka
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
14900, Praha 4-Chodov, Čenětická 2/2218 |
|
ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
18200, 22368574, Praha, Kobylisy, Famfulíkova, 1134, 12, Famfulíkova 1134/12, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Petr Novotný
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
12000, 21727881, Praha, Nové Město, Na Zderaze, 266, 11, Na Zderaze 266/11, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
ing. Eliška Palatková
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
13000, 21796149, Praha, Žižkov, Luční, 2611, 9, Luční 2611/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. PETR PALATKA
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
14900, 21847738, Praha, Chodov, Čenětická, 2218, 2, Čenětická 2218/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|