E-CAPITAL s.r.o. v likvidaci
24169617 |
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
11000, 21715084, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Kaprova, 42, 14 |
|
E-CAPITAL s.r.o. v likvidaci
24169617 |
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
11000, 21715084, Praha, Staré Město, Kaprova, 42, 14, Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
E-CAPITAL s.r.o.
24169617 |
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
07.08.2019 |
Adresa: |
11000, 21715084, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Kaprova, 42, 14 |
|
E-CAPITAL s.r.o.
24169617 |
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
07.08.2019 |
Adresa: |
11000, 21715084, Praha, Staré Město, Kaprova, 42, 14, Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LUBOŠ DUCHOŇ
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
60300, 19104596, Brno-město, Brno, Staré Brno, Václavská, 233, 10 |
|
LUBOŠ DUCHOŇ
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
60300, 19104596, Brno-město, Brno, Staré Brno, Václavská, 233, 10, Václavská 233/10, Staré Brno, 60300 Brno |
|
JOSEF SEMERÁD
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
Jednatel |
10.07.2016 |
Adresa: |
16200, 22282921, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 313, 88 |
|
JOSEF SEMERÁD
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
Jednatel |
10.07.2016 |
Adresa: |
16200, 22282921, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 313, 88, Na Petřinách 313/88, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JOSEF SEMERÁD
|
Neaktivní
od 10.07.2016
|
Jednatel |
13.01.2016 |
Adresa: |
16900, 22167587, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1666, 56 |
|
JOSEF SEMERÁD
|
Neaktivní
od 10.07.2016
|
Jednatel |
13.01.2016 |
Adresa: |
16900, 22167587, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1666, 56, Bělohorská 1666/56, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JOSEF SEMERÁD
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
16200, 22170456, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1897, 29 |
|
Josef Semerád
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
16200, 22170456, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1897, 29, Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Josef Semerád
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
14.12.1994 |
Adresa: |
22170456, Praha 6, Na Petřinách, č. 29 |
|
Josef Semerád
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
14.12.1994 |
Adresa: |
16200, 22170456, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1897, 29, Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|