MIROSLAV JANDA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
|
20.11.2014 |
Adresa: |
15500, 22121781, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Neustupného, 1834, 18 |
|
ONDŘEJ LUKEŠ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
|
20.11.2014 |
Adresa: |
25219, 6343830, Rudná, Rudná, Riegrova, 1180, 3 |
|
VÁCLAV KAFKA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
|
20.11.2014 |
Adresa: |
17000, 22292781, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čechova, 122, 6 |
|
MIROSLAV JANDA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
|
20.11.2014 |
Adresa: |
15500, 22121781, Praha, Stodůlky, Neustupného, 1834, 18, Neustupného 1834/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ONDŘEJ LUKEŠ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
|
20.11.2014 |
Adresa: |
25219, 6343830, Praha-západ, Rudná, Rudná, Riegrova, 1180, 3, Riegrova 1180/3, 25219 Rudná |
|
Václav Kafka
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
|
20.11.2014 |
Adresa: |
17000, 22292781, Praha, Bubeneč, Čechova, 122, 6, Čechova 122/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Václav Kafka
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
10.11.1995 |
Adresa: |
22292781, Praha 7, Čechova, 6 |
|
Václav Kafka
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
10.11.1995 |
Adresa: |
17000, 22292781, Praha, Bubeneč, Čechova, 122, 6, Čechova 122/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Miroslav Janda
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
01.01.1995 |
Adresa: |
22121781, Praha 5, Neustupného, 1834/18 |
|
Ondřej Lukeš
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
01.01.1995 |
Adresa: |
21754519, Praha 2, Na Švihance, 9/1527 |
|
MIROSLAV JANDA
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
01.01.1995 |
Adresa: |
15500, 22121781, Praha, Stodůlky, Neustupného, 1834, 18, Neustupného 1834/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ondřej Lukeš
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
01.01.1995 |
Adresa: |
12000, 21754519, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1527, 9, Na Švihance 1527/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|