Ing. MICHAL MLÁDEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.01.2024 |
Adresa: |
50801, 17551951, Jičín, Hořice, Hořice, Klicperova, 1768, Klicperova 1768, 50801 Hořice |
|
MICHAL MLÁDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
50801, 17551951, Jičín, Hořice, Hořice, Klicperova, 1768 |
|
MICHAL MLÁDEK
|
Neaktivní
od 18.01.2024
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
50801, 17551951, Jičín, Hořice, Hořice, Klicperova, 1768, Klicperova 1768, 50801 Hořice |
|
Michal Mládek
|
Neaktivní
od 25.09.2015
|
jednatel |
18.09.2008 |
Adresa: |
50801, 17551951, Hořice, Klicperova, 1768 |
|
MICHAL MLÁDEK
|
Neaktivní
od 25.09.2015
|
jednatel |
18.09.2008 |
Adresa: |
50801, 17551951, Jičín, Hořice, Hořice, Klicperova, 1768, Klicperova 1768, 50801 Hořice |
|
Michal Mládek
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
50713, 17501113, Staré Smrkovice, 142 |
|
Michal Mládek
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
50801, 17501113, Jičín, Staré Smrkovice, Staré Smrkovice, 142, č.p. 142, 50801 Staré Smrkovice |
|
Ing. Tomáš Kočí
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
19.03.2001 |
Adresa: |
21893535, Praha 4, Praha 4, Lhotka, Dobřejovická, 572 |
|
Ing. Tomáš Kočí
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
19.03.2001 |
Adresa: |
14200, 21893535, Praha, Lhotka, Dobřejovická, 572, 5, Dobřejovická 572/5, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
ing. Miroslav Šipler
|
Neaktivní
od 19.03.2001
|
jednatel |
19.12.1994 |
Adresa: |
14000, 21938636, Praha 4, Levského, 3207 |
|
ing. René Ouředník
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
19.12.1994 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Jánského, 2367 |
|
ing. Miroslav Šipler
|
Neaktivní
od 19.03.2001
|
jednatel |
19.12.1994 |
Adresa: |
14300, 21938636, Praha, Modřany, Levského, 3207, 11, Levského 3207/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. René Ouředník
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
19.12.1994 |
Adresa: |
2367, Praha 5, Jánského, 15000, Jánského 2367, 15000 Praha 5, Česká republika |
|