PETR MOULIS
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
25219, 28032659, Praha-západ, Drahelčice, Drahelčice, Tichá, 189 |
|
PETR MOULIS
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
25219, 28032659, Praha-západ, Drahelčice, Drahelčice, Tichá, 189, Tichá 189, 25219 Drahelčice |
|
VLADIMÍR MELICHAR
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
33806, 7107919, Rokycany, Cheznovice, Cheznovice, 2 |
|
VLADIMÍR MELICHAR
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
33806, 7107919, Rokycany, Cheznovice, Cheznovice, 2, č.p. 2, 33806 Cheznovice |
|
Petr Moulis
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
16.10.2003 |
Adresa: |
15000, 22030107, Praha 5, Ke Kotlářce, 1146 |
|
Vladimír Melichar
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
16.10.2003 |
Adresa: |
15000, 22030107, Praha 5, Ke Kotlářce, 1146 |
|
Petr Moulis
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
16.10.2003 |
Adresa: |
15000, 22030107, Praha, Košíře, Ke Kotlářce, 1146, 12, Ke Kotlářce 1146/12, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Vladimír Melichar
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
16.10.2003 |
Adresa: |
15000, 22030107, Praha, Košíře, Ke Kotlářce, 1146, 12, Ke Kotlářce 1146/12, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Vladimír M e l i ch a r
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
22030107, Praha 5, Ke Kotlářce, 1146 |
|
Ing. Petr Port
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
22320806, Praha 8, Lodžská, 467 |
|
Miloslav Soudek
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
Praha 5, Hennerova, 24 |
|
Ing. Petr Port
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
18100, 22320806, Praha, Bohnice, Lodžská, 467, 18, Lodžská 467/18, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Miloslav Soudek
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
24, Praha 5, Hennerova, Hennerova 24, Praha 5, Česká republika |
|
Vladimír M e l i ch a r
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Jednatel |
15.12.1994 |
Adresa: |
15000, 22030107, Praha, Košíře, Ke Kotlářce, 1146, 12, Ke Kotlářce 1146/12, Košíře, 15000 Praha 5 |
|