Daniela Bílková
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
33204, 26641283, Losiná, 336 |
|
Daniela Bílková
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
33204, 26641283, Plzeň-město, Losiná, Losiná, 336, č.p. 336, 33204 Losiná |
|
Martin Váchal
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2001 |
Adresa: |
32600, 24516589, Plzeň-město, Plzeň, Táborská, 26 |
|
Martin Váchal
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2001 |
Adresa: |
32600, 24516589, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Táborská, 1965, 26, Táborská 1965/26, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
HEIDRUN BERÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
Jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
33204, 74207491, Losiná, Losiná, 468 |
|
HEIDRUN BERÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
Jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
33204, 74207491, Plzeň-město, Losiná, Losiná, 468, č.p. 468, 33204 Losiná |
|
Heidrun Beránková
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
Jednatel |
29.08.2012 |
Adresa: |
33016, Všeruby, 264 |
|
Heidrun Beránková
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
Jednatel |
29.08.2012 |
Adresa: |
33016, 731579, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 264, č.p. 264, 33016 Všeruby |
|
Josef Weiss
|
Neaktivní
od 21.11.2001
|
Jednatel |
31.07.1996 |
Adresa: |
Schwarzenfeld, Ambergerstrasse 42 |
|
Heidrun Beránková
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
Jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
33016, 731579, Všeruby, 264 |
|
Heidrun Beránková
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
Jednatel |
06.12.1994 |
Adresa: |
33016, 731579, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 264, č.p. 264, 33016 Všeruby |
|