JITKA SKÁLOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.09.2022 |
Adresa: |
34201, 6962459, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 63 |
|
JITKA SKÁLOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.09.2022 |
Adresa: |
34201, 6962459, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 63, č.p. 63, 34201 Mokrosuky |
|
Ing. JAN MATĚJKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
34201, 6929354, Klatovy, Hrádek, Hrádek, 226 |
|
Ing. JAN MATĚJKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
34201, 6929354, Klatovy, Hrádek, Hrádek, 226, č.p. 226, 34201 Hrádek |
|
Zdeněk Němec
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.06.2012 |
Adresa: |
34201, 6962301, Mokrosuky, 48 |
|
Zdeněk Němec
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.06.2012 |
Adresa: |
34201, 6962301, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 48, č.p. 48, 34201 Mokrosuky |
|
Ing. Jan Matějka
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
předseda představenstva |
18.06.2012 |
Adresa: |
34201, 6929354, Hrádek, 226 |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
člen představenstva |
18.06.2012 |
Adresa: |
34201, 6962220, Mokrosuky, 39 |
|
Ing. JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
předseda představenstva |
18.06.2012 |
Adresa: |
34201, 6929354, Klatovy, Hrádek, Hrádek, 226, č.p. 226, 34201 Hrádek |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
člen představenstva |
18.06.2012 |
Adresa: |
34201, 6962220, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 39, č.p. 39, 34201 Mokrosuky |
|
Jaroslav Ouda
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
předseda představenstva |
06.06.2008 |
Adresa: |
34201, 6962343, Mokrosuky, 52 |
|
Ing. Jan Matějka
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
místopředseda představenstva |
06.06.2008 |
Adresa: |
34201, 6929354, Hrádek, 226 |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
člen představenstva |
06.06.2008 |
Adresa: |
34201, 6962220, Mokrosuky, 39 |
|
Jaroslav Ouda
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
předseda představenstva |
06.06.2008 |
Adresa: |
34201, 6962343, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 52, č.p. 52, 34201 Mokrosuky |
|
Ing. JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
místopředseda představenstva |
06.06.2008 |
Adresa: |
34201, 6929354, Klatovy, Hrádek, Hrádek, 226, č.p. 226, 34201 Hrádek |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
člen představenstva |
06.06.2008 |
Adresa: |
34201, 6962220, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 39, č.p. 39, 34201 Mokrosuky |
|
Jaroslav Ouda
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Předseda představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
Mokrosuky, č.p. 52 |
|
Ludvík Kohout
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Místopředseda představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
Mokrosuky, č.p. 13 |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Člen představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
Mokrosuky, č.p. 39 |
|
Jaroslav Ouda
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Předseda představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
34201, 6962343, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 52, č.p. 52, 34201 Mokrosuky |
|
Ludvík Kohout
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Místopředseda představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
č.p. 13, Mokrosuky, Mokrosuky č.p. 13, Česká republika |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Člen představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
34201, 6962220, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 39, č.p. 39, 34201 Mokrosuky |
|
Jan Vojta
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
předseda představenstva |
11.05.1995 |
|
Jaroslav Ouda
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
místopředseda představenstva |
11.05.1995 |
Adresa: |
Mokrosuky, čp. 52 |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
člen představenstva |
11.05.1995 |
Adresa: |
Mokrosuky, čp. 39 |
|
Jan Vojta
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
předseda představenstva |
11.05.1995 |
Adresa: |
čp. 9, Mokrosuky, Mokrosuky čp. 9, Česká republika |
|
Jaroslav Ouda
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
místopředseda představenstva |
11.05.1995 |
Adresa: |
34201, 6962343, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 52, č.p. 52, 34201 Mokrosuky |
|
Jan Pavlíček
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
člen představenstva |
11.05.1995 |
Adresa: |
34201, 6962220, Klatovy, Mokrosuky, Mokrosuky, 39, č.p. 39, 34201 Mokrosuky |
|