JOSEF FILIP
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
40715, 75973, Děčín, Srbská Kamenice, Srbská Kamenice |
|
JOSEF FILIP
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
40715, 75973, Děčín, Srbská Kamenice, Srbská Kamenice, č.ev. 57, 40715 Srbská Kamenice |
|
JOSEF FILIP
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
40003, 17913047, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1413, 50 |
|
JOSEF FILIP
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
40003, 17913047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1413, 50, Nová 1413/50, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
JOSEF FILIP
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
40003, 17913047, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1413, 50 |
|
JOSEF FILIP
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
40003, 17913047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1413, 50, Nová 1413/50, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
12.05.1995 |
Adresa: |
17913047, Ústí nad Labem, Nová, 1413/50 |
|
JOSEF FILIP
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
12.05.1995 |
Adresa: |
40003, 17913047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1413, 50, Nová 1413/50, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|