VERONIKA KUREJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2016
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
40331, 17769434, Ústí nad Labem, Neštěmice, Studentská, 348 |
|
VERONIKA KUREJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2016
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
40331, 17769434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Studentská, 348, Studentská 348, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
Václav Kytl
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
01.08.2012 |
Adresa: |
44101, 9254242, Podbořany, Dukelská, 892 |
|
Václav Kytl
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
01.08.2012 |
Adresa: |
44101, 9254242, Louny, Podbořany, Podbořany, Dukelská, 892, Dukelská 892, 44101 Podbořany |
|
Antonín Barták
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
Jednatel |
26.02.2007 |
Adresa: |
40714, Arnoltice, 2 |
|
Antonín Barták
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
Jednatel |
26.02.2007 |
Adresa: |
40714, 27, Děčín, Arnoltice, Arnoltice, 2, č.p. 2, 40714 Arnoltice |
|
Antonín Barták
|
Neaktivní
od 26.02.2007
|
Jednatel |
15.07.1999 |
Adresa: |
40501, Děčín III, Kladenská, 316/15 |
|
Antonín Barták
|
Neaktivní
od 26.02.2007
|
Jednatel |
15.07.1999 |
Adresa: |
40502, 220264, Děčín, Děčín, Děčín III-Staré Město, Kladenská, 316, 15, Kladenská 316/15, Děčín III-Staré Město, 40502 Děčín |
|
Miloslava Moravcová
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
Jednatel |
05.05.1997 |
Adresa: |
40722, 159336, Benešov nad Ploučnicí, Sídliště, 657 |
|
Miloslava Moravcová
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
Jednatel |
05.05.1997 |
Adresa: |
40722, 159336, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Sídliště, 657, Sídliště 657, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|
Ing. Jiří Moravec
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
159328, Benešov nad Ploučnicí, Sídliště, 656 |
|
Ing. Jiří Moravec
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
40722, 159328, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Sídliště, 656, Sídliště 656, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|