Ing. PAVEL ŠALANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22107801, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2986, 116 |
|
Ing. PAVEL ŠALANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.07.2019 |
Adresa: |
15000, 22107801, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2986, 116, Zdíkovská 2986/116, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Pavel Šalanda
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
jednatel |
13.08.2008 |
Adresa: |
15000, 22107801, Praha 5, Praha 5, Zdíkovská, 116 |
|
Ing. PAVEL ŠALANDA
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
jednatel |
13.08.2008 |
Adresa: |
15000, 22107801, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2986, 116, Zdíkovská 2986/116, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Pavel Šalanda
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
jednatel |
01.09.1997 |
Adresa: |
15000, 22709631, Praha 5, Praha 5, Nad Turbovou, 15 |
|
Ing. Pavel Šalanda
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
jednatel |
01.09.1997 |
Adresa: |
15000, 22709631, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 1191, 15, Nad Turbovou 1191/15, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ing. Michal Hon
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
16300, 22252738, Praha 6, Španielova, 1291 |
|
ing. Michal Hon
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
16300, 22252738, Praha, Řepy, Španielova, 1291, 6, Španielova 1291/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
|