MAREK STRNAD
|
Aktivní
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
12800, 21737681, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Oldřichova, 273, 13 |
|
Jaroslav Balík
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, Praha 4-Nusle, V Horkách 9 |
|
MAREK STRNAD
|
Neaktivní
od 04.09.2024
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
12800, 21737681, Praha, Nusle, Oldřichova, 273, 13, Oldřichova 273/13, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Roman Hlávka
|
Neaktivní
od 17.06.1996
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
59231, Nové Město na Moravě, Nová Ves, 121 |
|
Marek Strnad
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, Praha 4-Nusle, Nuselská 55 |
|
Jaroslav Balík
|
Neaktivní
od 04.09.2024
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, 21951829, Praha, Nusle, V Horkách, 1388, 9, V Horkách 1388/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Roman Hlávka
|
Neaktivní
od 17.06.1996
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
59231, 3772641, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, 121, Vratislavovo náměstí 121, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Marek Strnad
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
14000, 21952159, Praha, Nusle, Nuselská, 1420, 55, Nuselská 1420/55, Nusle, 14000 Praha 4 |
|