IVAN POLÁČEK
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
jednatel |
25.03.2017 |
Adresa: |
28201, 28350791, Kolín, Doubravčice, Doubravčice, V Podskalí, 219 |
|
IVAN POLÁČEK
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
jednatel |
25.03.2017 |
Adresa: |
28201, 28350791, Kolín, Doubravčice, Doubravčice, V Podskalí, 219, V Podskalí 219, 28201 Doubravčice |
|
IVAN POLÁČEK
|
Neaktivní
od 25.03.2017
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
28201, 28350791, Kolín, Doubravčice, Doubravčice, Za Čistírnou, 219 |
|
IVAN POLÁČEK
|
Neaktivní
od 25.03.2017
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
28201, 28350791, Kolín, Doubravčice, Doubravčice, V Podskalí, 219, V Podskalí 219, 28201 Doubravčice |
|
Ivan Poláček
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
28201, 40021025, Doubravčice, 281E |
|
Ivan Poláček
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
281E, Doubravčice, 28201, 28201 Doubravčice 281E, Česká republika |
|
ing. Pavel Vohnický
|
Neaktivní
od 17.08.1999
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
22321390, Praha 8, Cafourkova, 524 |
|
ing. Martin Poláček
|
Neaktivní
od 17.08.1999
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
22322035, Praha 8, Hackerova, 574 |
|
Ivan Poláček
|
Neaktivní
od 09.11.2009
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
22322035, Praha 8, Hackerova, 574 |
|
ing. Pavel Vohnický
|
Neaktivní
od 17.08.1999
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
18100, 22321390, Praha, Bohnice, Cafourkova, 524, 9, Cafourkova 524/9, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
ing. Martin Poláček
|
Neaktivní
od 17.08.1999
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
18100, 22322035, Praha, Bohnice, Hackerova, 574, 8, Hackerova 574/8, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ivan Poláček
|
Neaktivní
od 09.11.2009
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
18100, 22322035, Praha, Bohnice, Hackerova, 574, 8, Hackerova 574/8, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|