Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | ARDEA TOP s.r.o. |
ICO: | 62909452 |
Registrovaná adresa: | 14100, 21907676, Praha, Michle, V úhlu, 636, 25, V úhlu 636/25, Michle, 14100 Praha 4 |
Začleněno na: | 07.02.1995 |
Datum ukončení: | 27.03.2019 |
Předmět podnikání: |
topenářství
Zednictví
Obkladačské práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona 455/91 Sb.)
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost v investiční výstavbě
montáž,opravy,revize a zkoušky vyhrazených plynovýchzařízení,plnění tlakových nádob na plyny
montáž,opravy,revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob na plyny
výroba,instalace a opravy elektronických zařízení
Vodoinstalatérství
Provádění tepelných a hlukových izolací
montáž,opravy,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výrobarozvaděčů nízkého napětí
větrání a klimatizace
Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby
montáž,opravy,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona 455/91 Sb.)
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KAREL EJEM | Neaktivní od 27.03.2019 | 11.11.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KAREL EJEM | Neaktivní od 27.03.2019 | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
KAREL EJEM | Neaktivní od 27.03.2019 | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
Karel Ejem | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 18.05.1998 |
|
|||
KAREL EJEM | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 18.05.1998 |
|
|||
Jan Kotmel | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
Petr Otta | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
ing. Josef Procházka | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
Karel Ejem | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
Jan Kotmel | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
Petr Otta | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
ing. Josef Procházka | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
|||
KAREL EJEM | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 07.02.1995 |
|
Registrační číslo ARDEA TOP s.r.o. je 62909452.
Registrační adresa ARDEA TOP s.r.o. je 14100, 21907676, Praha, Michle, V úhlu, 636, 25, V úhlu 636/25, Michle, 14100 Praha 4.
ARDEA TOP s.r.o. byla založena 07.02.1995.