František Pačes
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
jednatel |
06.02.2006 |
Adresa: |
19000, 26095611, Praha 9, Praha 9, Vysočany, Klíčovská, 913/43 |
|
František Pačes
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
jednatel |
06.02.2006 |
Adresa: |
19000, 26095611, Praha, Vysočany, Klíčovská, 913, 43, Klíčovská 913/43, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
František Pačes
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
jednatel |
12.07.2000 |
Adresa: |
22516158, Praha 9, Praha 9, Šluknovská, 312/20 |
|
František Pačes
|
Neaktivní
od 06.02.2006
|
jednatel |
12.07.2000 |
Adresa: |
19000, 22516158, Praha, Střížkov, Šluknovská, 312, 20, Šluknovská 312/20, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Josef Voják
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
21966516, Praha 4, V Podhájí, 774/25 |
|
Josef Voják
|
Neaktivní
od 01.01.2008
|
jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
14700, 21966516, Praha, Podolí, V podhájí, 774, 25, V podhájí 774/25, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Josef Voják
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
Praha 5, Kováků, l3 |
|
ing. Jaroslav Střítežský
|
Neaktivní
od 12.07.2000
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
Praha lO, Sečská l877 |
|
Josef Voják
|
Neaktivní
od 24.04.1995
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
15521, 22109439, Praha, Sobín, Hostivická, 3, 27, Hostivická 3/27, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
ing. Jaroslav Střítežský
|
Neaktivní
od 12.07.2000
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
Praha lO, Sečská l877, Sečská l877, Praha lO, Česká republika |
|