RENÉ KHEDR
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2018 |
Adresa: |
14900, 21833419, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Mokrá, 677, 14 |
|
RENÉ KHEDR
|
Aktivní
|
jednatel |
29.05.2018 |
Adresa: |
14900, 21833419, Praha, Chodov, Mokrá, 677, 14, Mokrá 677/14, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Roman Moucal
|
Neaktivní
od 18.08.2020
|
Jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
10900, 22563679, Praha 10, Horní Měcholupy, Janovská, 402 |
|
Roman Moucal
|
Neaktivní
od 18.08.2020
|
Jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
10900, 22563679, Praha, Horní Měcholupy, Janovská, 402, Janovská 402, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Roman Moucal
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
Jednatel |
28.07.1995 |
Adresa: |
22563679, Praha 10, Janovská, 402 |
|
Roman Moucal
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
Jednatel |
28.07.1995 |
Adresa: |
10900, 22563679, Praha, Horní Měcholupy, Janovská, 402, Janovská 402, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Miroslav Matucha
|
Neaktivní
od 28.07.1995
|
Jednatel |
17.02.1995 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha 3, Jeseniova, 31 |
|
Miroslav Matucha
|
Neaktivní
od 28.07.1995
|
Jednatel |
17.02.1995 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31, Jeseniova 1063/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|