MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
jednatel |
07.10.2018 |
Adresa: |
54235, 2378531, Trutnov, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 68 |
|
MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
jednatel |
07.10.2018 |
Adresa: |
54235, 2378531, Trutnov, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 68, č.p. 68, 54235 Velké Svatoňovice |
|
MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 07.10.2018
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
54235, 2381451, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 375 |
|
MILAN HOFMAN
|
Neaktivní
od 07.10.2018
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
54235, 2381451, Trutnov, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 375, č.p. 375, 54235 Velké Svatoňovice |
|
Ing. Zuzana Matoušková
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
53821, 5443571, Slatiňany, Tyršova, 705 |
|
Ing. Zuzana Matoušková
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
53821, 5443571, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Tyršova, 705, Tyršova 705, 53821 Slatiňany |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
12.03.1999 |
Adresa: |
Náchod, Nové Město nad Metují, Vrchovnská, 944 |
|
Milan Hofman
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
12.03.1999 |
Adresa: |
54901, 7407319, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Vrchovinská, 944, Vrchovinská 944, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Josef Žďárský
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
jednatel |
16.02.1995 |
Adresa: |
22696873, Praha 5, Seydlerova, 2147/11 |
|
Jana Vašková
|
Neaktivní
od 20.07.2005
|
jednatel |
16.02.1995 |
Adresa: |
21842078, Praha 4, V Průčelí, 1652 |
|
Ing. Josef Žďárský
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
jednatel |
16.02.1995 |
Adresa: |
15800, 22696873, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2147, 11, Seydlerova 2147/11, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Jana Vašková
|
Neaktivní
od 20.07.2005
|
jednatel |
16.02.1995 |
Adresa: |
14900, 21842078, Praha, Chodov, V průčelí, 1652, 6, V průčelí 1652/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|