BOHUMÍR ANDRÝSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.07.2016 |
Adresa: |
19300, 22445030, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, K rybárně, 1564, 3 |
|
BOHUMÍR ANDRÝSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.07.2016 |
Adresa: |
19300, 22445030, Praha, Horní Počernice, K rybárně, 1564, 3, K rybárně 1564/3, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Miroslav Rycek
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
jednatel |
12.10.2010 |
Adresa: |
73801, 27530744, Frýdek - Místek, Frýdek, Petra Jilemnického, 3414 |
|
Miroslav Rycek
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
jednatel |
12.10.2010 |
Adresa: |
73801, 27530744, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, P. Jilemnického, 3414, P. Jilemnického 3414, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Pavel Šmída
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
jednatel |
08.06.2007 |
Adresa: |
19000, 22413430, Praha 9, Trytova, 1118 |
|
Pavel Šmída
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
jednatel |
08.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22413430, Praha, Černý Most, Trytova, 1118, 2, Trytova 1118/2, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jiří Janovský
|
Neaktivní
od 08.06.2007
|
jednatel |
10.04.2007 |
Adresa: |
25242, 12779067, Jesenice, Mladíkov, 430 |
|
Ing. Josef Liška
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
jednatel |
10.04.2007 |
Adresa: |
14800, 22779426, Praha, Kunratice, Žižkova, 1173/15 |
|
Jiří Janovský
|
Neaktivní
od 08.06.2007
|
jednatel |
10.04.2007 |
Adresa: |
25242, 12779067, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Mladíkov, 430, Mladíkov 430, 25242 Jesenice |
|
Ing. Josef Liška
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
jednatel |
10.04.2007 |
Adresa: |
14800, 22779426, Praha, Kunratice, Žižkova, 1173, 15, Žižkova 1173/15, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Jan Kelar
|
Neaktivní
od 10.04.2007
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
10100, 22652175, Praha, Vinohrady, Bratří Čapků, 1855/32 |
|
Jan Kelar
|
Neaktivní
od 10.04.2007
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
10100, 22652175, Praha, Vinohrady, Bratří Čapků, 1855, 32, Bratří Čapků 1855/32, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Tomáš Morx
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
jednatel |
31.12.2003 |
Adresa: |
10100, 22663011, Praha 10, Slovinská, 724/4 |
|
Jitka Veselá
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
jednatel |
31.12.2003 |
Adresa: |
Louňovice 228, pošta Mukařov PSČ 25162 |
|
Tomáš Morx
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
jednatel |
31.12.2003 |
Adresa: |
10100, 22663011, Praha, Vršovice, Slovinská, 724, 4, Slovinská 724/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Tomáš Morx
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
jednatel |
23.02.1995 |
Adresa: |
22663011, Praha 10, Slovinská, 4 |
|
Jitka Hůlová
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
jednatel |
23.02.1995 |
Adresa: |
22624228, Praha 10, Vrátkovská, 2069/2 |
|
Tomáš Morx
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
jednatel |
23.02.1995 |
Adresa: |
10100, 22663011, Praha, Vršovice, Slovinská, 724, 4, Slovinská 724/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jitka Hůlová
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
jednatel |
23.02.1995 |
Adresa: |
10000, 22624228, Praha, Strašnice, Vrátkovská, 2069, 2, Vrátkovská 2069/2, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|