IRAKLIS PAVLATOS
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
15341, Athens, 14 Egeoy Pelagous, AG. Paraskevi |
|
IRAKLIS PAVLATOS
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
Athens, 14 Egeoy Pelagous, AG. Paraskevi, 15341, 14 Egeoy Pelagous, AG. Paraskevi, 15341 Athens, Řecko |
|
Iraklis Pavlatos
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
07.04.2004 |
Adresa: |
14 Egeoy Pelagous, AG. Paraskevi, 15341 Athens |
|
Viktor Metsguer
|
Neaktivní
od 21.01.2004
|
Jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
21769958, Praha 3, Praha 3, Lipanská, 12 |
|
Viktor Metsguer
|
Neaktivní
od 21.01.2004
|
Jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
13000, 21769958, Praha, Žižkov, Lipanská, 310, 12, Lipanská 310/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jevgenij Galimovič Aktějev
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
21769958, Praha 3, Lipanská, 12 |
|
Viktor Anatoljevič Bulyčenko
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
21769958, Praha 3, Lipanská, 12 |
|
Vladimir Dmitrijevič Pleškan
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
Jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
21769958, Praha 3, Lipanská, 12 |
|
Jevgenij Galimovič Aktějev
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
13000, 21769958, Praha, Žižkov, Lipanská, 310, 12, Lipanská 310/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Viktor Anatoljevič Bulyčenko
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
13000, 21769958, Praha, Žižkov, Lipanská, 310, 12, Lipanská 310/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vladimir Dmitrijevič Pleškan
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
Jednatel |
22.02.1995 |
Adresa: |
13000, 21769958, Praha, Žižkov, Lipanská, 310, 12, Lipanská 310/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|