JAN KOPTA
|
Aktivní
|
předseda výbor |
05.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21765413, Praha, Vinohrady, Slezská, 2232, 144 |
|
JAN KOPTA
|
Aktivní
|
předseda výbor |
05.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21765413, Praha, Vinohrady, Slezská, 2232, 144, Slezská 2232/144, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JAN KOPTA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
předseda výbor |
18.05.2022 |
Adresa: |
12000, 21745579, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Francouzská, 592, 7 |
|
JAN KOPTA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
předseda výbor |
18.05.2022 |
Adresa: |
12000, 21745579, Praha, Vinohrady, Francouzská, 592, 7, Francouzská 592/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
VÁCLAV VYKYSAL
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
předseda výboru |
21.07.2015 |
Adresa: |
19000, 22507621, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Mimoňská, 622, 1 |
|
VÁCLAV VYKYSAL
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
předseda výboru |
21.07.2015 |
Adresa: |
19000, 22507621, Praha, Prosek, Mimoňská, 622, 1, Mimoňská 622/1, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
SVĚTLUŠKA PAUKNEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22307419, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Poupětova, 1128, 22 |
|
Světluška Pauknerová
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22307419, Praha, Holešovice, Poupětova, 1128, 22, Poupětova 1128/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
SVĚTLUŠKA PAUKNEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22307419, Praha 7, Holešovice, Poupětova, 1128, 22 |
|
VÁCLAV VYKYSAL
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
19000, 22507621, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Mimoňská, 622, 1 |
|
LADISLAV KLOJDA
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
18200, 22370480, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1320, 3 |
|
Světluška Pauknerová
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22307419, Praha, Holešovice, Poupětova, 1128, 22, Poupětova 1128/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VÁCLAV VYKYSAL
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
19000, 22507621, Praha, Prosek, Mimoňská, 622, 1, Mimoňská 622/1, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
LADISLAV KLOJDA
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
18200, 22370480, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1320, 3, Frýdlantská 1320/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|