VLADIMÍR KŘÍŽ
|
Aktivní
|
předseda |
12.08.2020 |
Adresa: |
14900, 21840750, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Lečkova, 1522, 13 |
|
VLADIMÍR UHER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2020 |
Adresa: |
25168, 16386353, Praha-východ, Sulice, Hlubočinka, Hlavní, 53 |
|
Ing. JAN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
pokladník |
12.08.2020 |
Adresa: |
25168, 28340485, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Habrová, 521 |
|
VLADIMÍR KŘÍŽ
|
Aktivní
|
předseda |
12.08.2020 |
Adresa: |
14900, 21840750, Praha, Chodov, Lečkova, 1522, 13, Lečkova 1522/13, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
VLADIMÍR UHER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2020 |
Adresa: |
25168, 16386353, Praha-východ, Sulice, Hlubočinka, Hlavní, 53, Hlavní 53, Hlubočinka, 25168 Sulice |
|
Ing. JAN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
pokladník |
12.08.2020 |
Adresa: |
25168, 28340485, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Habrová, 521, Habrová 521, Skuheř, 25168 Kamenice |
|
VLADIMÍR KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
předseda |
03.08.2017 |
Adresa: |
14900, 21840750, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Lečkova, 1522, 13 |
|
VLADIMÍR UHER
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
jednatel |
03.08.2017 |
Adresa: |
25168, 16386353, Praha-východ, Sulice, Hlubočinka, Hlavní, 53 |
|
VLADIMÍR KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
předseda |
03.08.2017 |
Adresa: |
14900, 21840750, Praha, Chodov, Lečkova, 1522, 13, Lečkova 1522/13, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
VLADIMÍR UHER
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
jednatel |
03.08.2017 |
Adresa: |
25168, 16386353, Praha-východ, Sulice, Hlubočinka, Hlavní, 53, Hlavní 53, Hlubočinka, 25168 Sulice |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
pokladník |
25.05.2017 |
Adresa: |
25168, 28340485, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Habrová, 521 |
|
JAN PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
pokladník |
25.05.2017 |
Adresa: |
25168, 28340485, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Habrová, 521, Habrová 521, Skuheř, 25168 Kamenice |
|
VLADIMÍR UHER
|
Neaktivní
od 03.08.2017
|
předseda |
26.05.2016 |
Adresa: |
25168, 16386353, Praha-východ, Sulice, Hlubočinka, Hlavní, 53 |
|
PŘEMYSL PETEREK
|
Neaktivní
od 03.08.2017
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
25168, 14539179, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Višňovka I |
|
VLADIMÍR KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 03.08.2017
|
místopředseda |
26.05.2016 |
Adresa: |
14900, 21840750, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Lečkova, 1522, 13 |
|
VLADIMÍR UHER
|
Neaktivní
od 03.08.2017
|
předseda |
26.05.2016 |
Adresa: |
25168, 16386353, Praha-východ, Sulice, Hlubočinka, Hlavní, 53, Hlavní 53, Hlubočinka, 25168 Sulice |
|
PŘEMYSL PETEREK
|
Neaktivní
od 03.08.2017
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
25168, 14539179, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Višňovka I, Višňovka I č.ev. 2674, Těptín, 25168 Kamenice |
|
VLADIMÍR KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 03.08.2017
|
místopředseda |
26.05.2016 |
Adresa: |
14900, 21840750, Praha, Chodov, Lečkova, 1522, 13, Lečkova 1522/13, Chodov, 14900 Praha 4 |
|