ADAM TVRDÍK
|
Aktivní
|
Starosta |
03.11.2021 |
Adresa: |
28521, 11586702, Kutná Hora, Zbraslavice, Zbraslavice, 24 |
|
LENKA RŮŽIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místostarosta |
03.11.2021 |
Adresa: |
28542, 11380471, Kutná Hora, Červené Janovice, Červené Janovice, 91 |
|
ADAM TVRDÍK
|
Aktivní
|
Starosta |
03.11.2021 |
Adresa: |
28521, 11586702, Kutná Hora, Zbraslavice, Zbraslavice, 24, č.p. 24, 28521 Zbraslavice |
|
LENKA RŮŽIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místostarosta |
03.11.2021 |
Adresa: |
28542, 11380471, Kutná Hora, Červené Janovice, Červené Janovice, 91, č.p. 91, 28542 Červené Janovice |
|
LADISLAV FRANTÍK
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Starosta |
13.06.2018 |
Adresa: |
28601, 11383127, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 48 |
|
LADISLAV FRANTÍK
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Starosta |
13.06.2018 |
Adresa: |
28601, 11383127, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 48, č.p. 48, 28601 Opatovice I |
|
ALENA ZÁVITKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
člen statutárního orgánu |
29.07.2017 |
Adresa: |
28571, 40320405, Kutná Hora, Vrdy, Vrdy, Smetanovo nám., 420 |
|
ALENA ZÁVITKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
člen statutárního orgánu |
29.07.2017 |
Adresa: |
28571, 40320405, Kutná Hora, Vrdy, Vrdy, Smetanovo nám., 420, Smetanovo nám. 420, 28571 Vrdy |
|
LENKA TVRDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
|
16.06.2017 |
Adresa: |
28564, 11569719, Kutná Hora, Vlkaneč, Vlkaneč, 55 |
|
LENKA TVRDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
|
16.06.2017 |
Adresa: |
28564, 11569719, Kutná Hora, Vlkaneč, Vlkaneč, 55, č.p. 55, 28564 Vlkaneč |
|
LENKA TVRDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2017
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 27268497, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 111 |
|
LADISLAV FRANTÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
Starosta |
10.01.2017 |
Adresa: |
28542, 11381507, Kutná Hora, Červené Janovice, Červené Janovice, 195 |
|
MIROSLAV SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Místostarosta |
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11383381, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 79 |
|
MIRIAM HOLOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11383518, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 93 |
|
JAN ŘÍHA
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11383526, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 94 |
|
LENKA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28542, 11380471, Kutná Hora, Červené Janovice, Červené Janovice, 91 |
|
LADISLAV MAJOR
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11382732, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 6 |
|
LENKA TVRDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2017
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 27268497, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 111, č.p. 111, 28601 Opatovice I |
|
LADISLAV FRANTÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
Starosta |
10.01.2017 |
Adresa: |
28542, 11381507, Kutná Hora, Červené Janovice, Červené Janovice, 195, č.p. 195, 28542 Červené Janovice |
|
MIRIAM HOLOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11383518, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 93, č.p. 93, 28601 Opatovice I |
|
JAN ŘÍHA
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11383526, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 94, č.p. 94, 28601 Opatovice I |
|
MIROSLAV SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Místostarosta |
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11383381, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 79, č.p. 79, 28601 Opatovice I |
|
LENKA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28542, 11380471, Kutná Hora, Červené Janovice, Červené Janovice, 91, č.p. 91, 28542 Červené Janovice |
|
LADISLAV MAJOR
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
|
10.01.2017 |
Adresa: |
28601, 11382732, Kutná Hora, Opatovice I, Opatovice I, 6, č.p. 6, 28601 Opatovice I |
|