ZDENĚK JANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
76701, 25351729, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nad Lomy, 4337, 3 |
|
DANIEL THER
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22084533, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Grafická, 950, 22 |
|
ZDENĚK JANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
76701, 25351729, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nad Lomy, 4337, 3, Nad Lomy 4337/3, 76701 Kroměříž |
|
DANIEL THER
|
Neaktivní
od 25.07.2024
|
jednatel |
12.01.2024 |
Adresa: |
27062, 8599548, Rakovník, Rynholec, Rynholec, 331, č.p. 331, 27062 Rynholec |
|
DANIEL THER
|
Neaktivní
od 12.01.2024
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22084533, Praha, Smíchov, Grafická, 950, 22, Grafická 950/22, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ZDENĚK JANÍČEK
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
76701, 25351729, Kroměříž, Kroměříž, Nad Lomy, 4337, 3 |
|
DANIEL THER
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22084533, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Grafická, 950, 22 |
|
DANIEL THER
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22084533, Praha, Smíchov, Grafická, 950, 22, Grafická 950/22, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ZDENĚK JANÍČEK
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
76701, 25351729, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nad Lomy, 4337, 3, Nad Lomy 4337/3, 76701 Kroměříž |
|
Daniel Ther
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
15000, 22084533, Praha 5, Grafická, 950/22 |
|
DANIEL THER
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
15000, 22084533, Praha, Smíchov, Grafická, 950, 22, Grafická 950/22, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Zdeněk Janíček
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
76701, 25351729, Kroměříž, Kroměříž, Nad Lomy, 4337 |
|
ZDENĚK JANÍČEK
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
76701, 25351729, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nad Lomy, 4337, 3, Nad Lomy 4337/3, 76701 Kroměříž |
|
Zdeněk Janíček
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
76302, 4204701, Zlín, Husova, 796 |
|
Daniel Ther
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
25070, 12671207, Odolena Voda, Pod Tvrzí, 388 |
|
Zdeněk Janíček
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
76302, 4204701, Zlín, Zlín, Malenovice, Husova, 796, Husova 796, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Daniel Ther
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
25070, 12671207, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Pod Tvrzí, 388, Pod Tvrzí 388, 25070 Odolena Voda |
|