Anna Hausner
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.01.2006 |
Adresa: |
101, Pressath, Zintlhammer 32, 926 90 |
|
Anna Hausner
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.01.2006 |
Adresa: |
Pressath, Zintlhammer 32, 926 90 |
|
Johann Hausner
|
Neaktivní
od 12.01.2006
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
27601, 3, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV, 154 |
|
Johann Hausner
|
Neaktivní
od 12.01.2006
|
jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
27601, 11660465, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 154, 17, Vinohrady Karla IV. 154/17, 27601 Mělník |
|
Milan Sládeček
|
Neaktivní
od 25.05.1998
|
jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
11689633, Mělník, Mělník, Na Výsluní, 3194 |
|
Johann Hausner, nar. 29.06.1952
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
2104156, Mělník, Velký Borek, Vrutická, 202 |
|
MILAN SLÁDEČEK
|
Neaktivní
od 25.05.1998
|
jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
27601, 11689633, Mělník, Mělník, Mělník, Na Výsluní, 3194, Na Výsluní 3194, 27601 Mělník |
|
Johann Hausner, nar. 29.06.1952
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
27731, 2104156, Mělník, Velký Borek, Velký Borek, Vrutická, 202, Vrutická 202, 27731 Velký Borek |
|
Milan Sládeček
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
|
03.11.1995 |
Adresa: |
11689633, Mělník, Mělník, Na Výsluní, 3194 |
|
Johann Hausner
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
|
03.11.1995 |
Adresa: |
2104156, Mělník, Velký Borek, Vrutická, 202 |
|
MILAN SLÁDEČEK
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
|
03.11.1995 |
Adresa: |
27601, 11689633, Mělník, Mělník, Mělník, Na Výsluní, 3194, Na Výsluní 3194, 27601 Mělník |
|
Johann Hausner
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
|
03.11.1995 |
Adresa: |
27731, 2104156, Mělník, Velký Borek, Velký Borek, Vrutická, 202, Vrutická 202, 27731 Velký Borek |
|