FRANTIŠEK JAMPÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2021 |
Adresa: |
25089, 12688444, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Pruhu, 335 |
|
VAN DUC NGUYEN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2021 |
Adresa: |
19800, 26085259, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Hajní, 1365 |
|
FRANTIŠEK JAMPÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2021 |
Adresa: |
25089, 12688444, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Pruhu, 335, Na Pruhu 335, 25089 Lázně Toušeň |
|
VAN DUC NGUYEN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2021 |
Adresa: |
19800, 26085259, Praha, Kyje, Hajní, 1365, Hajní 1365, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
ANTONÍN GRYC
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
13.01.2017 |
Adresa: |
25163, 30574561, Praha-východ, Všestary, Všestary, Na Horkách, 228 |
|
ANTONÍN GRYC
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
13.01.2017 |
Adresa: |
25163, 25890417, Praha-východ, Všestary, Všestary, Na Horkách, 228, Na Horkách 228, 25163 Všestary |
|
KAREL KOČÍ
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
25164, 21306354, Mnichovice, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632 |
|
KAREL KOČÍ
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
25164, 21306354, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632, Pod Budíkovem 632, 25164 Mnichovice |
|
Antonín Gryc
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
20.12.2010 |
Adresa: |
25163, Všestary, 228 |
|
ANTONÍN GRYC
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
20.12.2010 |
Adresa: |
25163, 25890417, Praha-východ, Všestary, Všestary, Na Horkách, 228, Na Horkách 228, 25163 Všestary |
|
Antonín Gryc
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
jednatel |
17.12.2004 |
Adresa: |
25163, 14655624, Strančice, Na sídlišti, 353 |
|
Antonín Gryc
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
jednatel |
17.12.2004 |
Adresa: |
25163, 14655624, Praha-východ, Strančice, Strančice, Na Sídlišti, 353, Na Sídlišti 353, 25163 Strančice |
|
Štěpán Kočí
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
jednatel |
20.08.2003 |
Adresa: |
25164, 21306354, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632 |
|
Štěpán Kočí
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
jednatel |
20.08.2003 |
Adresa: |
25164, 21306354, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632, Pod Budíkovem 632, 25164 Mnichovice |
|
Karel Kočí
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
10.06.1999 |
Adresa: |
25164, 21306354, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632 |
|
KAREL KOČÍ
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
10.06.1999 |
Adresa: |
25164, 21306354, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632, Pod Budíkovem 632, 25164 Mnichovice |
|
Petr Uher
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
|
19.12.1995 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4-Chodov, Ke Kateřinkám, 1395 |
|
Karel Kočí
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
|
19.12.1995 |
Adresa: |
25164, 21306354, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632 |
|
Petr Uher
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
|
19.12.1995 |
Adresa: |
14900, 21839484, Praha, Chodov, Ke Kateřinkám, 1395, 6, Ke Kateřinkám 1395/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
KAREL KOČÍ
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
|
19.12.1995 |
Adresa: |
25164, 21306354, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Pod Budíkovem, 632, Pod Budíkovem 632, 25164 Mnichovice |
|