Ing. DANA NEZAVDALOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.04.2022 |
Adresa: |
29301, 21262233, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 897, 8 |
|
Ing. DANA NEZAVDALOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.04.2022 |
Adresa: |
29301, 21262233, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 897, 8, Smetanova 897/8, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. DANA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2022
|
Jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
29301, 21262233, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 897, 8 |
|
Ing. DANA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2022
|
Jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
29301, 21262233, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 897, 8, Smetanova 897/8, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Dana Matějková
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
Jednatel |
11.12.2006 |
Adresa: |
29301, Mladá Boleslav, Smetanova, 897/8 |
|
Ing. DANA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
Jednatel |
11.12.2006 |
Adresa: |
29301, 21262233, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Smetanova, 897, 8, Smetanova 897/8, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Zbyněk Fejfar
|
Neaktivní
od 11.12.2006
|
Jednatel |
22.12.1995 |
Adresa: |
21264139, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, nám. Republiky, 1088 |
|
Ing. Dana Matějková
|
Neaktivní
od 11.12.2006
|
Jednatel |
22.12.1995 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, V. Klementa, 807 |
|
Zbyněk Fejfar
|
Neaktivní
od 11.12.2006
|
Jednatel |
22.12.1995 |
Adresa: |
29301, 21264139, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, náměstí Republiky, 1088, náměstí Republiky 1088, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Dana Matějková
|
Neaktivní
od 11.12.2006
|
Jednatel |
22.12.1995 |
Adresa: |
29301, 21248788, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 807, tř. Václava Klementa 807, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|