OLEKSANDR CHULOVSKIY
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
10100, 22661522, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, 28. pluku, 624, 9 |
|
OLEKSANDR CHULOVSKIY
|
Neaktivní
od 13.10.2020
|
jednatel |
13.08.2013 |
Adresa: |
10100, 22661522, Praha, Vršovice, 28. pluku, 624, 9, 28. pluku 624/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Zdeněk Jícha
|
Neaktivní
od 01.12.2011
|
jednatel |
02.10.2008 |
Adresa: |
27033, 8540021, Jesenice, Plzeňská, 324 |
|
Zdeněk Jícha
|
Neaktivní
od 01.12.2011
|
jednatel |
02.10.2008 |
Adresa: |
27033, 8540021, Rakovník, Jesenice, Jesenice, Plzeňská, 324, Plzeňská 324, 27033 Jesenice |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
jednatel |
27.10.2006 |
Adresa: |
61600, 25093509, Brno, Nohavicova, 3111/6 |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
jednatel |
27.10.2006 |
Adresa: |
61600, 25093509, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Nohavicova, 3111, 6, Nohavicova 3111/6, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 27.10.2006
|
jednatel |
23.07.1999 |
Adresa: |
60200, 19157541, Brno-město, Brno, Údolní, 71 |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 27.10.2006
|
jednatel |
23.07.1999 |
Adresa: |
60200, 19157541, Brno-město, Brno, Stránice, Údolní, 555, 71, Údolní 555/71, Stránice, 60200 Brno |
|
Zdeněk Jícha
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
27033, 8540021, Jesenice, Plzeňská, 324 |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 02.10.2008
|
jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
60200, 19157541, Brno-město, Brno, Údolní, 71 |
|
Zdeněk Jícha
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
27033, 8540021, Rakovník, Jesenice, Jesenice, Plzeňská, 324, Plzeňská 324, 27033 Jesenice |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 02.10.2008
|
jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
60200, 19157541, Brno-město, Brno, Stránice, Údolní, 555, 71, Údolní 555/71, Stránice, 60200 Brno |
|